Informazioni su Spycher Real Estate AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Spycher Real Estate AG
- Spycher Real Estate AG con sede a Boll è una Società anonima nel ramo «Servizi pubblicità». Spycher Real Estate AG è attiva.
- C'é 3 persone nella dirigenza.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 23.09.2024. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L'IDI della azienda è CHE-484.634.810.
- Aziende con lo stesso indirizzo: Spy Investment AG, Spycher Asset Management AG, Spycher Brothers AG.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Jennifer Spycher-Hünich,
Nicole Christine Meienhofer,
Matthias André Spycher
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
22.12.2015
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Vechigen
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-036.3.065.700-3
IDI/IVA
CHE-484.634.810
Ramo economico
Servizi pubblicità
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Vermietung, die Verwaltung, den Kauf und den Verkauf von Liegenschaften im In- und Ausland, die Ausführung von Neu- und Umbauten, Renovationen, Projektierungen als Generalunternehmung, sowie die Erbringung von Dienstleistungen im Immobilien- und Treuhandwesen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Sie kann ferner alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen oder geeignet sind, diesen direkt oder indirekt zu fördern.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Spycher Group Holding AG
- viribus unitis AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Spycher Real Estate AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006135308, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Spycher Real Estate AG, in Vechigen, CHE-484.634.810, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2023, Publ. 1005773766).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schertenleib, Luna Joy, von Heimiswil, in Ostermundigen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005773766, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Spycher Real Estate AG, in Vechigen, CHE-484.634.810, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 03.10.2022, Publ. 1005573640).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hunziker, Bruno, von Staffelbach, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Merz, Beat, von Beinwil am See, in Ittigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Moser, Martin, von Herzogenbuchsee, in Oberhofen am Thunersee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spycher, Matthias André, von Köniz, in Boll (Vechigen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Meienhofer, Nicole Christine, von Tobel-Tägerschen, in Mörigen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Spycher, Jennifer, deutsche Staatsangehörige, in Boll (Vechigen), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005573640, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Spycher Real Estate AG, in Vechigen, CHE-484.634.810, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2022, Publ. 1005512212).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wyss, Dina Caroline, von Grindelwald, in Einigen (Spiez), mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schertenleib, Luna Joy, von Heimiswil, in Ostermundigen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.