Informazioni su Spiegelberg SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Spiegelberg SA
- Spiegelberg SA ha sede a Les Emibois, è attiva e opera nel ramo «Compravendita di immobili propri».
- La dirigenza dell’azienda Spiegelberg SA fondata il 17.05.2016 è composta da una persona.
- L’azienda ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 10.08.2020, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-193.344.717.
- Aziende con lo stesso indirizzo: Modoux Holding Sàrl, Petit Chemin SA.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
17.05.2016
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Muriaux
Ufficio del registro di commercio
JU
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-670.3.007.201-4
IDI/IVA
CHE-193.344.717
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Acquisition, construction, exploitation, mise en valeur, gérance et aliénation d'immeubles (cf. statuts pour but complet).
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Spiegelberg SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004955152, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Spiegelberg SA, à Muriaux, CHE-193.344.717, société anonyme (No. FOSC 212 du 01.11.2019, Publ. 1004751056).
Nouvelle adresse:
Les Emibois 46B, 2338 Les Emibois.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Péquignot, Lionel Roland Olivier, de Saignelégier, à Saignelégier, administrateur, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Baume, Renaud Armand Joseph, de Les Breuleux, à Les Breuleux, administrateur, avec signature individuelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1004751056, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Spiegelberg SA, à Muriaux, CHE-193.344.717, société anonyme (No. FOSC 96 du 20.05.2016, Publ. 2843153).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Frésard, Raymond Armand Marcel, de Le Noirmont, à Muriaux, administrateur, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Péquignot, Lionel Roland Olivier, de Saignelégier, à Saignelégier, administrateur, avec signature individuelle.
Numero di pubblicazione: 2843153, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Spiegelberg SA, à Muriaux, CHE-193.344.717, c/o Raymond Frésard, Muriaux 35, 2338 Muriaux, société anonyme (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
13.05.2016.
But:
Acquisition, construction, exploitation, mise en valeur, gérance et aliénation d'immeubles (cf. statuts pour but complet).
Capital-actions:
CHF 100'000.00.
Capital-actions libéré:
CHF 100'000.00.
Actions:
1'000 actions nominatives de CHF 100.00.
Faits qualifiés:
Apports en nature et reprise de biens: selon contrat du 13.05.2016, il a été fait apport à la société de l'immeuble feuillet 3358 de Le Noirmont pour le prix de CHF 180'000.00, moyennant reprise de la dette hypothécaire par CHF 74'000.00 et remise de 1'000 actions nominatives de CHF 100.00 chacune, entièrement libérées, le solde par CHF 6'000.00 étant crédité à l'apporteur.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux actionnaires:
par écrit ou par courriel.
Restriction à la transmissibilité:
Restriction à la transmissibilité des actions nominatives: selon statuts. Selon déclaration du 13.05.2016, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) inscrite(s):
Frésard, Raymond Armand Marcel, de Le Noirmont, à Muriaux, administrateur, avec signature individuelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.