Indirizzo
c/o Dr. Beatrice Speiser
Eisengasse 5
4051 Basel
Informazioni su Speiser-Bär Stiftung
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Speiser-Bär Stiftung
- Speiser-Bär Stiftung è attualmente attiva e opera nel settore «Associazioni religiose, politiche o secolari». La sede si trova a Basel.
- La dirigenza è composta di 4 persone.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 26.06.2024. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’Organizzazione Speiser-Bär Stiftung è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-103.979.882.
- Aziende con l’indirizzo uguale a Speiser-Bär Stiftung: Euregia Consultants GmbH, IMTAKT eG, Windach, Zweigniederlassung Basel, Inspiranda AG.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
01.01.1926
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Basel
Ufficio del registro di commercio
BS
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-270.7.001.384-8
IDI/IVA
CHE-103.979.882
Ramo economico
Associazioni religiose, politiche o secolari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Förderung der Ausbildung und Forschung im Fachbereich der juristischen Fakultät und der wissenschaftlichen Fakultät der Universität Basel.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Fidinter AG | Zürich | 26.06.2024 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
srag AG, Zweigniederlassung Basel | Basel | 24.06.2010 | 25.06.2024 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Speiser-Stiftung
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Speiser-Bär Stiftung
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006067646, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Speiser-Bär Stiftung, in Basel, CHE-103.979.882, Stiftung (SHAB Nr. 22 vom 02.02.2021, Publ. 1005089548).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Swiss Revision AG, Zweigniederlassung Basel (CHE-192.743.500), in Basel, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fidinter AG (CHE-371.385.459), in Zürich, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005089548, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Speiser-Bär Stiftung, in Basel, CHE-103.979.882, Stiftung (SHAB Nr. 3 vom 05.01.2017, S.0, Publ. 3261535).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nöldeke, Prof. Dr. Georg, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lein, Sarah, von Thalwil, in Thalwil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3261535, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Speiser-Bär Stiftung, in Basel, CHE-103.979.882, Stiftung (SHAB Nr. 7 vom 12.01.2016, Publ. 2590565).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Speiser, Dr. Béatrice, von Basel, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Speiser, Bernhard, von Basel, in Küsnacht ZH, Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in London (UK)];
Swiss Revision AG, Zweigniederlassung Basel (CHE-192.743.500), in Basel, Revisionsstelle [bisher: Swiss Revision AG, Zweigniederlassung Basel (CH-270.9.000.209-1)].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.