Informazioni su SPAIDJOB Sagl
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu SPAIDJOB Sagl
- SPAIDJOB Sagl è una Società a garanzia limitata con sede a Savosa. SPAIDJOB Sagl appartiene al settore «Servizi per consulenza manageriale» ed è attualmente attiva.
- L’azienda è stata costituita nel 09.05.2016 e ha una persona nella dirigenza.
- Il 05.01.2024 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’azienda SPAIDJOB Sagl è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-319.877.001.
- Aziende con l’indirizzo uguale a SPAIDJOB Sagl: Amka Films Productions SA, ASSOCIAZIONE SANT'ELENA IMPERATRICE, Audio 4 SA.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
09.05.2016
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Savosa
Ufficio del registro di commercio
TI
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-501.4.021.114-3
IDI/IVA
CHE-319.877.001
Ramo economico
Servizi per consulenza manageriale
Scopo
Servizi di assistenza amministrativa e organizzativa di ogni genere a ditte terze, prestito e formazione di personale e ogni altra attività connessa con il proprio scopo sociale o atta a promuoverlo.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Mondo Services Sagl | Lugano | 20.06.2018 | 04.01.2024 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: SPAIDJOB Sagl
Numero di pubblicazione: HR02-1005926488, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
SPAIDJOB Sagl, in Savosa, CHE-319.877.001, società a garanzia limitata (Nr. FUSC 117 del 20.06.2018, Pubbl. 4302867). Secondo dichiarazione del 21.11.2023 la società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revisione limitata.
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Mondo Services Sagl (CHE-104.470.262), in Lugano, ufficio di revisione.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Bielli, Daniela, da Lugano, in Origlio, socia e gerente, con firma individuale, con 20 quote da CHF 1'000.00 [finora: in Breganzona (Lugano)].
Numero di pubblicazione: 4302867, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
SPAIDJOB Sagl, in Savosa, CHE-319.877.001, società a garanzia limitata (Nr. FUSC 91 del 12.05.2016, Pubbl. 2829159). [radiati: Con dichiarazione del 03.05.2016 la società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revisione limitata.].
Nuove persone iscritte o modifiche:
Mondo Services Sagl (CHE-104.470.262), in Lugano, ufficio di revisione.
Numero di pubblicazione: 2829159, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
SPAIDJOB Sagl, in Savosa, CHE-319.877.001, Via Sole 2, 6942 Savosa, società a garanzia limitata (nuova iscrizione).
Data dello statuto:
03.05.2016.
Scopo:
Servizi di assistenza amministrativa e organizzativa di ogni genere a ditte terze, prestito e formazione di personale e ogni altra attività connessa con il proprio scopo sociale o atta a promuoverlo.
Capitale sociale:
CHF 20'000.00. Prestazioni accessorie a norma di statuto.
Organo di pubblicazione:
FUSC. Le comunicazioni della società ai soci si effettuano per iscritto o per e-mail. Con dichiarazione del 03.05.2016 la società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revisione limitata.
Persone iscritte:
Bielli, Daniela, da Lugano, in Breganzona (Lugano), socia e gerente, con firma individuale, con 20 quote da CHF 1'000.00.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.