Informazioni su SOULMENTOR AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu SOULMENTOR AG
- SOULMENTOR AG ha sede a Lüchingen ed è attiva. Essa opera nel ramo «Esercizio delle servizi diversi».
- L’azienda è stata costituita nel 20.10.2022 e ha una persona nella dirigenza.
- L’azienda ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 30.08.2024. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-196.007.239.
- All’indirizzo uguale sono iscritte 2 altre aziende attive. Queste includono: Casielo Invest GmbH, Zünd Invest AG.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
20.10.2022
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Oberegg
Ufficio del registro di commercio
AI
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-310.3.003.493-3
IDI/IVA
CHE-196.007.239
Ramo economico
Esercizio delle servizi diversi
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Organisation, Durchführung und Vermarktung von Seminaren, Schulungen, Ausbildungen, Weiterbildungen sowie Coaching im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität und unternehmerische Weiterentwicklung sowie alle in diesem Zusammenhang stehenden Dienstleistungen. Weiter bezweckt die Gesellschaft die Produktion und Vermittlung von Wissensinhalten über Medien wie Internet, DVD, Buchhandel und dergleichen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen, ferner Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen, sowie Grundeigentum im In- und Ausland erwerben und veräussern.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: SOULMENTOR AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006118407, Ufficio del registro di commercio Appenzello Interno, (310)
SOULMENTOR AG, in Oberegg, CHE-196.007.239, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 03.04.2024, Publ. 1005999517).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zünd, Dino Alessandro, von Balgach, in Balgach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fritz, Maximilian, deutscher Staatsangehöriger, in Marbach SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005999517, Ufficio del registro di commercio Appenzello Interno, (310)
SOULMENTOR AG, in Oberegg, CHE-196.007.239, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 25.10.2022, Publ. 1005590371).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zünd, Dino Alessandro, von Balgach, in Balgach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Lüchingen (Oberegg), Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR01-1005590371, Ufficio del registro di commercio Appenzello Interno, (310)
SOULMENTOR AG, in Oberegg, CHE-196.007.239, Untere Kapfstrasse 27, 9450 Lüchingen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
20.10.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Organisation, Durchführung und Vermarktung von Seminaren, Schulungen, Ausbildungen, Weiterbildungen sowie Coaching im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität und unternehmerische Weiterentwicklung sowie alle in diesem Zusammenhang stehenden Dienstleistungen. Weiter bezweckt die Gesellschaft die Produktion und Vermittlung von Wissensinhalten über Medien wie Internet, DVD, Buchhandel und dergleichen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen, ferner Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen, sowie Grundeigentum im In- und Ausland erwerben und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 20.10.2022 wurde auf eine eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Zünd, Dino Alessandro, von Balgach, in Lüchingen (Oberegg), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.