Indirizzo
c/o Helvetia Partners AG
Niklaus-Konrad-Strasse 18
4500 Solothurn
Informazioni su SoTech Network
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu SoTech Network
- SoTech Network da Solothurn opera nel ramo «Intermediazione lavoratori temporanei» ed è attiva.
- La dirigenza dell’Organizzazione SoTech Network è composta da 6 persone.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 22.07.2024.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’Organizzazione è il seguente: SoTech Network.
- Allo stesso indirizzo sono iscritte 14 altre aziende attive. Queste includono: CM Integra GmbH, FaSo Fachstelle für Soziale Sicherheit GmbH, Fröhlicher Development & Advisory.
Dirigenza (6)
i più recenti membri del comitato
Angela Maria Zellweger,
Monika Meier,
André Näf,
Christian Hunziker,
Rolf Siegrist
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
20.02.2020
Forma giuridica
Associazione
Domicilio legale dell'azienda
Solothurn
Ufficio del registro di commercio
SO
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-241.6.018.684-6
IDI/IVA
CHE-441.241.508
Ramo economico
Intermediazione lavoratori temporanei
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Förderung von Weiterbildung von Personen im Bereich Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) in der Region Solothurn, Ausarbeitung, Aufbau und Betrieb einer Informations- und Weiterbildungsplattform in der Region Solothurn, Bau, Erwerb oder Miete einer modernen und integrierten Weiterbildungsinfrastruktur in der Region Solothurn, Aufbau und Betrieb einer Weiterbildungsinfrastruktur in der Region Solothurn sowie Promotion der Informations- und Weiterbildungsplattform bei Behörden, in der Wirtschaft, in der Politik, in den Medien und in der Öffentlichkeit.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Solothurn | 25.02.2020 | 21.07.2024 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- SoTech Campus Solothurn
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: SoTech Network
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006090407, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
SoTech Network, in Solothurn, CHE-441.241.508, Verein (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2021, Publ. 1005357748).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Luterbacher Graf, Esther, von Luterbach, in Feldbrunnen-St. Niklaus, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gressly, Fabian Walter, von Solothurn, in Solothurn, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
BDO AG (CHE-389.731.986), in Solothurn, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hunziker, Christian, von Oensingen, in Kestenholz, Vizepräsident des Vorstandes, Co-Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Vorstandes, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Näf, André, von Neckertal, in Feldbrunnen-St. Niklaus, Mitglied des Vorstandes, Co-Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Meier, Monika, von Laupersdorf, in Oberdorf (SO), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zellweger, Angela Maria, von Gais, in Solothurn, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1005357748, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
SoTech Network, in Solothurn, CHE-441.241.508, Verein (SHAB Nr. 171 vom 03.09.2020, Publ. 1004970792).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Melmuka, Jane, von Zürich, in Solothurn, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Siegrist, Rolf, von Oberbipp, in Niederbipp, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1004970792, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
SoTech Campus Solothurn, in Solothurn, CHE-441.241.508, Verein (SHAB Nr. 59 vom 25.03.2020, Publ. 1004859681).
Statutenänderung:
19.08.2020.
Name neu:
SoTech Network.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.