Informazioni su Sonnenbau Holding AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Sonnenbau Holding AG
- Sonnenbau Holding AG è una Società anonima con sede a Diepoldsau. Sonnenbau Holding AG appartiene al settore «Esercizio di una società partecipate» ed è attualmente attiva.
- La dirigenza dell’azienda Sonnenbau Holding AG è composta da 5 persone.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 26.06.2020.
- L'IDI della azienda è CHE-101.972.283.
- Attualmente 2 marchi o applicazioni per marchi sono registrate nella base di dati dell'IPI.
- All’indirizzo uguale sono iscritte 7 altre aziende attive. Queste includono: Bad Immobilien AG, CasaInvest Rheintal AG, Novesette GmbH.
Dirigenza (5)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Albert Adrian Koller,
Johann Hutter-Stahl,
Hannes Hutter,
Matthias Hutter
i più recenti aventi diritto di firma
Albert Adrian Koller,
Lukas Gustav Kuster-Weibel,
Johann Hutter-Stahl,
Hannes Hutter,
Matthias Hutter
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
31.10.1991
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Diepoldsau
Ufficio del registro di commercio
SG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-320.3.033.502-1
IDI/IVA
CHE-101.972.283
CHE-203.878.477 IVA
Ramo economico
Esercizio di una società partecipate
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Halten und Verwalten von Vermögenswerten, insbesondere von Beteiligungen an Aktiengesellschaften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Liegenschaften erwerben, belasten und veräussern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Buchhaltungs- und Treuhand AG Altstätten SG | Altstätten | 10.02.1995 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Sonnenbau AG
- Promi Eigentumsförderungs AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Marchi
Marchio | Data di registrazione | Stato | Numero |
---|---|---|---|
Sonnenbau | 06.11.2017 | attivo | 54877/2017 |
06.11.2017 | attivo | 54879/2017 |
Ultimi comunicati FUSC: Sonnenbau Holding AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004921704, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Sonnenbau Holding AG, in Diepoldsau, CHE-101.972.283, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 09.07.2019, Publ. 1004671430).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eyer, Rolf, von Naters, in Diepoldsau, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koller, Albert, von Appenzell, in Rheineck, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1004671430, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Sonnenbau Holding AG, in Diepoldsau, CHE-101.972.283, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2018, Publ. 1004518920).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koller, Albert, von Appenzell, in Rheineck, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004518920, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Sonnenbau Holding AG, in Diepoldsau, CHE-101.972.283, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 21.03.2018, Publ. 4126029).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kuster, Lukas, von Diepoldsau, in Diepoldsau, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.