Informazioni su Solex Ingénierie Sàrl
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Solex Ingénierie Sàrl
- Solex Ingénierie Sàrl opera nel settore «Uffici di architettura e ingegneria» ed è attualmente attiva. La sede è a Moutier.
- La dirigenza dell’azienda Solex Ingénierie Sàrl fondata il 04.12.2014 è composta da una persona.
- L’azienda ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 07.07.2017. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- L’azienda è iscritta nel registro di commercio del cantone BE con l’IDI CHE-457.748.196.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
04.12.2014
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Moutier
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-036.4.062.178-7
IDI/IVA
CHE-457.748.196
Ramo economico
Uffici di architettura e ingegneria
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
La société a pour but: l'exploitation d'un bureau d'ingénierie en physique du bâtiment, d'architecture, la planification et la direction de travaux. La société peut acheter et vendre des immeubles. Elle peut créer des succursales, acquérir, créer, participer à des entreprises identiques ou analogues, faire toutes les opérations et conclure des contrats qui sont de nature à développer le but de la société ou s'y rapportant directement ou indirectement.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Solex Ingénierie Sàrl
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3630331, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Solex Ingénierie Sàrl, à Moutier, CHE-457.748.196, société à responsabilité limitée (No. FOSC 97 du 22.05.2015, Publ. 2165219).
Nouvelle adresse:
Rue Centrale 16, 2740 Moutier.
Numero di pubblicazione: 2165219, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Solex Ingénierie Sàrl, à Moutier, CHE-457.748.196, société à responsabilité limitée (No. FOSC 238 du 09.12.2014, Publ. 1867559).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Christ, Martine, de Boningen, à Moutier, avec procuration individuelle.
Numero di pubblicazione: 1867559, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Solex Ingénierie Sàrl, à Moutier, CHE-457.748.196, Rue Centrale 17, 2740 Moutier, société à responsabilité limitée (nouvelle inscription).
Date des statuts:
20.11.2014.
But:
La société a pour but: l'exploitation d'un bureau d'ingénierie en physique du bâtiment, d'architecture, la planification et la direction de travaux. La société peut acheter et vendre des immeubles. Elle peut créer des succursales, acquérir, créer, participer à des entreprises identiques ou analogues, faire toutes les opérations et conclure des contrats qui sont de nature à développer le but de la société ou s'y rapportant directement ou indirectement.
Capital social:
CHF 20'000.00.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux associés:
par courrier écrit. Selon déclaration du 20.11.2014, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) inscrite(s):
Pedrocchi, Julien, de Moutier, à Moutier, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00;
Christ, Martine, de Boningen, à Moutier, avec procuration individuelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.