Indirizzo
c/o Brigitte Jäggi
La Praye 11
2515 Prêles
Informazioni su Société mutuelle d'assurance chevaline 'Pied de Chasseral', société coopérative
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Société mutuelle d'assurance chevaline 'Pied de Chasseral', société coopérative
- Société mutuelle d'assurance chevaline 'Pied de Chasseral', société coopérative è attualmente attiva e opera nel settore «Esercizio di una società di assicurazioni». La sede si trova a Prêles.
- Société mutuelle d'assurance chevaline 'Pied de Chasseral', société coopérative è stata costituita nel 21.03.1951.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 06.12.2016.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-102.219.923.
Dirigenza (5)
i più recenti membri dell'amministrazione
Brigitte Jäggi,
Fritz Fankhauser,
Jacques Bonjour,
Gilbert Gauchat,
Philippe Gustave Monard
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
21.03.1951
Forma giuridica
Società cooperativa
Domicilio legale dell'azienda
Plateau de Diesse
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-073.5.003.437-7
IDI/IVA
CHE-102.219.923
Ramo economico
Esercizio di una società di assicurazioni
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Dédommager ses membres pour les pertes résultant de la mort de chevaux qui par suite de maladie ou accident, ne peuvent plus être utilisés, que ce soit pour l'élevage, le trait ou la selle.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Société mutuelle d'assurance chevaline "Pied de Chasseral"
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Société mutuelle d'assurance chevaline 'Pied de Chasseral', société coopérative
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3203365, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Société mutuelle d'assurance chevaline 'Pied de Chasseral', société coopérative, à Plateau de Diesse, CHE-102.219.923, société coopérative (No. FOSC 30 du 13.02.2015, Publ. 1988515).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Stauffer, Jean-Pierre, de Homberg, à Prêles (Plateau de Diesse), caissier, secrétaire, avec signature collective à deux, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Jäggi, Brigitte, de Leuzigen, à Lignières, membre et secrétaire de l'administration, caissière, avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: 1988515, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Société mutuelle d'assurance chevaline 'Pied de Chasseral', société coopérative, à Prêles, CHE-102.219.923, société coopérative (No. FOSC 194 du 06.10.2011, Publ. 6364730).
Nouveau siège:
Plateau de Diesse. [Modification d'office du siège par suite de fusion de communes].
Numero di pubblicazione: 6364730, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Société mutuelle d'assurance chevaline 'Pied de Chasseral', société coopérative, à Diesse, CH-073.5.003.437-7, société coopérative (No. FOSC 199 du 13.10.2010, p. 4, Publ. 5850398).
Modification des statuts:
15.04.2011.
Nouveau siège:
Prêles.
Nouvelle adresse:
c/o Brigitte Jäggi, La Praye 11, 2515 Prêles.
Nouvelle responsabilité/prestations supplémentaires:
[La mention relative à la responsabilité est radiée d'office conformément à l'art. 87 al. 1, let. j, ORC.] [biffé: Responsabilité/Versements supplémentaires : toute responsabilité personnelle des membres est exclue.].Nouvelles communications: Communications aux associés: dans la presse locale ou par voie de convocation personnelle, à moins que la loi n'exige qu'elles soient faites dans la 'Feuille officielle'. Selon déclaration du 30.08.2011, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Droz, Alphonse, de Le Locle, à Cornaux, président, avec signature collective à deux;
Carbonnier, Robert, de Thielle et Neuchâtel, à Wavre (Thielle-Wavre), vice-président, avec signature collective à deux;
Monard, Charles, de Les Ponts-de-Martel, à Cornaux, membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Monard, Philippe, de Les Ponts-de-Martel, à St-Blaise (Saint-Blaise), président, avec signature collective à deux;
Gauchat, Gilbert, de Lignières, à Lignières, vice-président, avec signature collective à deux [précédemment: membre sans droit de signature].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.