Informazioni su Société Coopérative Le Mimosa
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Société Coopérative Le Mimosa
- Société Coopérative Le Mimosa a Clarens è una Società cooperativa nel ramo «Associazioni religiose, politiche o secolari». Société Coopérative Le Mimosa è attiva.
- C'é 4 persone nella dirigenza.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è avvenuta il 26.07.2024. Tutte leiscrizioni nel registro di commercio possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF.
- Société Coopérative Le Mimosa è iscritta nel cantone VD con l’IDI CHE-102.085.143.
Dirigenza (4)
i più recenti membri dell'amministrazione
Christian Rattaz,
François Zagnoli,
Roger Antoniadis,
Nicolas Gudet
i più recenti aventi diritto di firma
Christian Rattaz,
François Zagnoli,
Roger Antoniadis,
Nicolas Gudet
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
01.05.1970
Forma giuridica
Società cooperativa
Domicilio legale dell'azienda
Montreux
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.0.166.521-6
IDI/IVA
CHE-102.085.143
Ramo economico
Associazioni religiose, politiche o secolari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Favoriser par une action commune les intérêts moraux et matériels des membres en mettant à leur disposition des locaux de réunions, conférences, concerts.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Société Coopérative Le Mimosa
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006095308, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Société Coopérative Le Mimosa, à Montreux, CHE-102.085.143 (FOSC du 06.01.2022, p. 0/1005374862). Cossetto Marcel et Imhof Ernest ne sont plus administrateurs;
leur signature est radiée. Rattaz Christian, de Surpierre, à Corseaux, vice-président, avec signature collective à deux, et Zagnoli François, de Montreux, à Hermenches, secrétaire, avec signature collective à deux, sont membres du conseil d'administration.
Numero di pubblicazione: HR02-1005374862, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Société Coopérative Le Mimosa, à Montreux, CHE-102.085.143 (FOSC du 11.06.2021, p. 0/1005215134). Wassim Maaouia n'est plus administrateur;
sa signature est radiée. Imhof Ernest, de Naters, à Granges (Veveyse), est membre secrétaire du conseil d'administration avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: HR02-1005215134, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Société Coopérative Le Mimosa, à Montreux, CHE-102.085.143 (FOSC du 28.12.2018, p. 0/1004532730). Imhof Ernest et Torrent Yan ne sont plus administrateurs;
leur signature est radiée. Wassim Maaouia, de Bellinzona, à Renens (VD), secrétaire, avec signature collective à deux, et Antoniadis Roger, de Montreux, à Collombey-Muraz, trésorier, avec signature collective à deux sont membres du conseil d'administration.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.