Informazioni su Société coopérative immobilière "Le Vorbourg"
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Société coopérative immobilière "Le Vorbourg"
- Société coopérative immobilière "Le Vorbourg" ha sede a Delémont ed è attiva. Essa opera nel ramo «Compravendita di immobili propri».
- Il dirigenza è composto da ha 6 persone. L’Organizzazione è stata costuita nel 13.12.1947.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 06.10.2022.
- L’Organizzazione è iscritta nel Registro di commercio JU con l’IDI CHE-102.165.546.
Dirigenza (6)
i più recenti membri dell'amministrazione
Natacha Grossert,
Germaine Georgette Moritz,
Nathalie Odette Jeanne Vernet Maillard,
Jean-Michel Francis Bulloni,
Gilles Guélat
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
13.12.1947
Forma giuridica
Società cooperativa
Domicilio legale dell'azienda
Delémont
Ufficio del registro di commercio
JU
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-670.5.000.774-2
IDI/IVA
CHE-102.165.546
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Fournir à ses membres des logements sûrs, à des prix favorables et de les conserver. La société favorise la vie commune au sens d'une responsabilité civile globale et d'une solidarité réciproque. L'activité de la société est d'utilité publique et ne poursuit aucun but lucratif.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire Henz & Schaffner Sàrl | Haute-Sorne | 05.10.2009 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Société coopérative immobilière 'Le Vorbourg'
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Société coopérative immobilière "Le Vorbourg"
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005577786, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Société coopérative immobilière "Le Vorbourg", à Delémont, CHE-102.165.546, société coopérative (No. FOSC 193 du 05.10.2020, Publ. 1004992969).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Beuchat, Olivier, de Soulce, à Delémont, membre du conseil, sans droit de signature;
Gebel, Christelle Suzanne Charlotte, de Fontenais, à Delémont, membre et secrétaire de l'administration, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Grossert, Natacha, de Altbüron, à Moutier, membre et secrétaire de l'administration, avec signature collective à deux;
Moritz, Germaine Georgette, de Movelier, à Delémont, membre de l'administration, sans droit de signature;
Vernet épouse Maillard, Nathalie Odette Jeanne, ressortissante française, à Bure, membre de l'administration, sans droit de signature.
Numero di pubblicazione: HR02-1004992969, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Société coopérative immobilière "Le Vorbourg", à Delémont, CHE-102.165.546, société coopérative (No. FOSC 152 du 09.08.2017, Publ. 3688415).
Nouvelle adresse:
Rue des Bouvreuils 12, 2800 Delémont.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Maeder, Francis, de Agriswil, à Delémont, président du conseil, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Bulloni, Jean Michel Francis, de Isone, à Delémont, président de l'administration, avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: 3688415, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Société coopérative immobilière 'Le Vorbourg', à Delémont, CHE-102.165.546, société coopérative (No. FOSC 192 du 05.10.2009, Publ. 5277800).
Nouvelle adresse:
c/o Francis Maeder, Rue des Mayettes 10, Case postale 928, 2800 Delémont 1.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Ackermann, Pierre, de Delémont, à Delémont, vice-président du conseil, secrétaire du conseil, avec signature collective à deux, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Gebel, Christelle Suzanne Charlotte, de Fontenais, à Delémont, membre et secrétaire de l'administration, avec signature collective à deux.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.