Indirizzo
c/o Pierre Buchez
Rue des Berges 12
1635 La Tour-de-Trême
Informazioni su Société Coopérative d'habitation Ecolieux Gruyère
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Société Coopérative d'habitation Ecolieux Gruyère
- Société Coopérative d'habitation Ecolieux Gruyère ha sede a La Tour-de-Trême ed è attiva. Essa è una Società cooperativa ed èattiva nel settore «Compravendita di immobili propri».
- La dirigenza è composta di 4 persone.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 28.01.2022.
- L’Organizzazione Société Coopérative d'habitation Ecolieux Gruyère è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-439.625.822.
Dirigenza (4)
i più recenti membri dell'amministrazione
Pierre André Bruchez,
Walter André Labhart,
Anna Giavarini,
Anne Christine Delabays Rouiller
i più recenti aventi diritto di firma
Pierre André Bruchez,
Walter André Labhart,
Anne Christine Delabays Rouiller
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
25.06.2020
Forma giuridica
Società cooperativa
Domicilio legale dell'azienda
Bulle
Ufficio del registro di commercio
FR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-217.3.572.348-0
IDI/IVA
CHE-439.625.822
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Créer et maintenir pour ses membres, en une action et responsabilité communes, de bons logements à des prix abordables. Elle s'efforce de proposer des espaces habitables pour toutes les couches de la population, en particulier pour les personnes seules, les familles, les personnes âgées et celles ayant des besoins particuliers. Elle encourage le vivre ensemble dans un esprit de responsabilité face à l'intérêt général, et de solidarité réciproque. La coopérative peut proposer dans ses bâtiments des locaux voués à des prestations commerciales.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Société Coopérative d'habitation Ecolieux Gruyère
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005392101, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Société Coopérative d'habitation Ecolieux Gruyère, à Broc, CHE-439.625.822 (FOSC du 30.06.2020, p. 0/1004923998). Siège transféré à Bulle.
Nouvelle adresse:
Rue des Berges 12, c/o Pierre Buchez, 1635 La Tour-de-Trême.
Nouvelle autre adresse:
Case Postale 5, 1630 Bulle 1. Statuts modifiés le 01.07.2021.
Personnes radiées:
Schütz Norbert Raoul, membre du comité, président, signature collective à deux;
Kolly Christiane Ernestine Marie, membre du comité, secrétaire, signature collective à deux;
Carette Claudine Berthe M., membre du comité, sans signature;
Delchambre Astrid Yvonne M., membre du comité, sans ignature;
Mouret Françoise Marguerite, membre du comité, sans signautre.
Personnes inscrites modifiées:
Bruchez Pierre André, membre du comité, caissier, signature collective à deux, maintenant membre du comité, secrétaire, signature collective à deux de Val de Bagnes (fusion de commune);
Delabays Rouiller Anne Christine, membre du comité, sans signature, maintenant membre du comité, caissière, signature collective à deux, à Neyruz FR.
Nouvelles personnes inscrites:
Labhart Walter André, de Thônex, à Le Pâquier FR, membre du comité, président, signature collective à deux;
Giavarini Anna, d'Italie, à Fribourg, membre du comité, sans signature.
Numero di pubblicazione: HR01-1004923998, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Société Coopérative d'habitation Ecolieux Gruyère, à Broc, Rue du Baly 3, c/o Christiane Kolly, 1636 Broc, CHE-439.625.822. Nouvelle société coopérative.
Statuts du:
16.06.2019.
But:
Créer et maintenir pour ses membres, en une action et responsabilité communes, de bons logements à des prix abordables. Elle s'efforce de proposer des espaces habitables pour toutes les couches de la population, en particulier pour les personnes seules, les familles, les personnes âgées et celles ayant des besoins particuliers. Elle encourage le vivre ensemble dans un esprit de responsabilité face à l'intérêt général, et de solidarité réciproque. La coopérative peut proposer dans ses bâtiments des locaux voués à des prestations commerciales.
Organe de publicité:
FOSC.
Communication aux membres:
par écrit, par voie d'e-mail ou de circulaire.
Prestation des associés:
Parts sociales de CHF 100.
Personnes inscrites:
Schütz Norbert Raoul, de Riehen, à Sorens, membre du comité, président, signature collective à deux;
Kolly Christiane Ernestine Marie, de Montanaire, à Broc, membre du comité, secrétaire, signature collective à deux;
Bruchez Pierre André, de Bagnes, à Bulle, membre du comité, caissier, signature collective à deux;
Carette Claudine Berthe M., de Belgique, à Marly, membre du comité, sans signature;
Delabays Rouiller Anne Christine, de Vaulruz, à Sorens, membre du comité, sans signature;
Delchambre Astrid Yvonne M., de Belgique, à Sorens, membre du comité, sans signature;
Mouret Françoise Marguerite, de Gibloux, à Broc, membre du comité, sans signature. Selon déclaration du 16.03.2020, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et renonce à un contrôle restreint.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.