Indirizzo
c/o Samuel Zurcher
Rue de Treysala 4A
1462 Yvonand
Informazioni su Société coopérative d'habitation d'Yvonand
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Société coopérative d'habitation d'Yvonand
- Société coopérative d'habitation d'Yvonand opera nel settore «Compravendita di immobili propri» ed è attualmente attiva. La sede è a Yvonand.
- Société coopérative d'habitation d'Yvonand ha 9 persone nella dirigenza.
- L’Organizzazione ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 21.06.2023. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- L'IDI della Organizzazione è CHE-102.240.484.
Dirigenza (9)
i più recenti membri dell'amministrazione
Philippe Beutler,
Jean-Luc Bécherraz,
Roger Binggeli,
Guy Baggiolini,
Jean-Louis Gonin
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
02.08.1973
Forma giuridica
Società cooperativa
Domicilio legale dell'azienda
Yvonand
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.0.165.002-2
IDI/IVA
CHE-102.240.484
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Amélioration des conditions de logement, achat ou location de terrains sur l'emplacement desquels la société fait construire des maisons d'habitation, location de logements à des prix bon marché à l'exclusion de tout but lucratif, achat d'immeubles insalubres ou non et leur reconstruction, ceci à titre exceptionnel cependant.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
PB Révision contrôle de gestion SA | Yverdon-les-Bains | 16.03.2023 |
Collegio dei revisori precedente (3)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Sofidor S.A., Société Fiduciaire et d'Organisation | Lausanne | 10.12.2012 | 15.03.2023 | |
Fiduconsult Fidyver SA | Montagny-près-Yverdon | 15.07.2011 | 09.12.2012 | |
FIDYVER SA, expert-comptables diplômés | Montagny-près-Yverdon | 22.06.2009 | 14.07.2011 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Société coopérative d'habitation d'Yvonand
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005774498, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Société coopérative d'habitation d'Yvonand, à Yvonand, CHE-102.240.484 (FOSC du 16.03.2023, p. 0/1005702409). Statuts modifiés le 04.05.2023. Obligation de fournir des prestations (pour les détails, voir les statuts).
Nouvel organe de publication:
Feuille officielle suisse du commerce.
Autres publications:
dans le journal régional "La Région".
Communications aux associés:
par écrit.
Numero di pubblicazione: HR02-1005702409, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Société coopérative d'habitation d'Yvonand, à Yvonand, CHE-102.240.484 (FOSC du 25.03.2021, p. 0/1005133791). Kobel Daniel, inscrit sans signature, n'est plus administrateur. Beutler Philippe, de Buchholterberg, à Yvonand, est membre du conseil d'administration, sans signature. Sofidor S.A., Société Fiduciaire et d'Organisation (CH-550-0067513-5) n'est plus organe de révision.
Nouvel organe de révision:
PB Révision contrôle de gestion SA (CHE-101.787.277), à Yverdon-les-Bains.
Numero di pubblicazione: HR02-1005133791, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Société coopérative d'habitation d'Yvonand, à Yvonand, CHE-102.240.484 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834). Bovay Jean-Claude, dont la signature est radiée, et Galbiati Claude, inscrits sans signature, ne sont plus administrateurs. Gonin Jean-Louis signe désormais collectivement à deux. Bécherraz Jean-Luc, de Cuarny, à Oulens-sous-Echallens, sans signature, et Binggeli Roger, d'Yvonand, à Yvonand, sans signature, sont membres du conseil d'administration.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.