Informazioni su Société coopérative d'habitation des employés du rail (CHER)
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Société coopérative d'habitation des employés du rail (CHER)
- Société coopérative d'habitation des employés du rail (CHER) ha sede a Lausanne ed è attiva. Essa opera nel ramo «Compravendita di immobili propri».
- La dirigenza dell’Organizzazione Société coopérative d'habitation des employés du rail (CHER) è composta da 4 persone.
- L’Organizzazione ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 17.09.2024, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’Organizzazione è iscritta nel registro di commercio del cantone VD con l’IDI CHE-102.316.733.
Dirigenza (4)
i più recenti membri dell'amministrazione
Cindy Weber-Reymond,
Nada Petrovic,
Gabriel Rérat,
Jean-Marcel Piguet
i più recenti aventi diritto di firma
Cindy Weber-Reymond,
Nada Petrovic,
Gabriel Rérat,
Jean-Marcel Piguet
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
17.04.1963
Forma giuridica
Società cooperativa
Domicilio legale dell'azienda
Lausanne
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.0.092.032-8
IDI/IVA
CHE-102.316.733
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Amélioration des conditions de logement de ses membres.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
GRF Société Fiduciaire S.A. | Morges | 02.05.2022 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
ACF Audit Conseil Fiduciaire et Fiscal SA | Morges | 02.06.2010 | 01.05.2022 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Société coopérative d'habitation des employés du rail CHER
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Société coopérative d'habitation des employés du rail (CHER)
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006131758, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Société coopérative d'habitation des employés du rail (CHER), à Lausanne, CHE-102.316.733 (FOSC du 01.09.2023, p. 0/1005829265). Sabattini Loris n'est plus administrateur;
sa signature est radiée. Weber-Reymond Cindy, qui n'est plus vice-présidente, est nommée présidente et continue à signer collectivement à deux, désormais sans restriction.
Numero di pubblicazione: HR02-1005829265, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Société coopérative d'habitation des employés du rail (CHER), à Lausanne, CHE-102.316.733 (FOSC du 02.05.2022, p. 0/1005463063). Muelhauser Anne Lise n'est plus administratrice;
sa signature est radiée. Sabattini Loris, d'Italie, à Lausanne, est membre président du conseil d'administration avec signature collective à deux, pas avec Weber-Reymond Cindy.
Numero di pubblicazione: HR02-1005463063, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Société coopérative d'habitation des employés du rail (CHER), à Lausanne, CHE-102.316.733 (FOSC du 15.03.2019, p. 0/1004589075). ACF audit conseil fiduciaire et fiscal SA (CH-550-0090624-4) n'est plus organe de révision.
Nouvel organe de révision:
GRF Société Fiduciaire S.A. (CHE-107.712.556), à Morges.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.