Indirizzo
c/o Dominique Droux
Route de Montborget 12
1697 La Joux FR
Informazioni su Société coopérative de laiterie de La Joux
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Société coopérative de laiterie de La Joux
- Société coopérative de laiterie de La Joux ha sede a La Joux FR, è attiva e opera nel ramo «Produzione di commestibili».
- La dirigenza dell’Organizzazione Société coopérative de laiterie de La Joux fondata il 15.03.1888 è composta da 9 persone.
- L’Organizzazione ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 09.02.2022. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- L’Organizzazione Société coopérative de laiterie de La Joux è iscritta con l’IDI CHE-102.441.752.
Dirigenza (9)
i più recenti membri dell'amministrazione
Charles Papaux,
Jean-Claude Dumas,
Frédéric Borcard,
Alain Joseph Louis Demierre,
Marc Droux
i più recenti aventi diritto di firma
Laurence Bugnard,
Jean-Claude Dumas,
Sarah Menoud,
Dominique Droux
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
15.03.1888
Forma giuridica
Società cooperativa
Domicilio legale dell'azienda
Vuisternens-devant-Romont
Ufficio del registro di commercio
FR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-217.0.350.019-3
IDI/IVA
CHE-102.441.752
Ramo economico
Produzione di commestibili
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Sauvegarder par le moyen de l'entraide coopérative les intérêts de ses associés en cherchant à tirer le meilleur parti possible de leur lait et en favorisant le développement technique de l'industrie laitière.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Société de laiterie de la Joux
- Société de laiterie de La Joux
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Société coopérative de laiterie de La Joux
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005401136, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Société coopérative de laiterie de La Joux, à Vuisternens-devant-Romont, CHE-102.441.752 (FOSC du 16.11.2020, p. 0/1005023366).
Personnes radiée:
Terreaux Christophe Aimé, membre du comité, sans signature;
Beaud Joëlle, secrétaire hors comité, signature collective à deux, avec le président ou le vice-président.
Nouvelles personnes inscrites:
Papaux Charles Raymond, de Treyvaux, à Vuisternens-devant-Romont, membre du comité, sans signature;
Bugnard Laurence, de Val-de-Charmey, à Vuisternens-devant-Romont, secrétaire hors comité, signature collective à deux, avec le président ou le vice-président.
Numero di pubblicazione: HR02-1005023366, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Société coopérative de laiterie de La Joux, à Vuisternens-devant-Romont, CHE-102.441.752 (FOSC du 02.03.2020, p. 0/1004842329).
Organe de publication:
FOSC.
Communication aux membres:
communication personnelle aux associées. Statuts modifiés le 09.06.2016.
Numero di pubblicazione: HR02-1004842329, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Société coopérative de laiterie de La Joux, à Vuisternens-devant-Romont, CHE-102.441.752 (FOSC du 10.10.2016, p. 0/3099099).
Personnes radiées:
Monney Sarah, secrétaire caissière hors comité, signature collective à deux;
Menoud José, membre du comité, sans signature, Pittet Laurent, membre du comité, vice-président, signature collective à deux.
Personne inscrite modifiée:
Dumas Jean-Claude, membre du comité, sans signature, maintenant membre du comité, vice-président, signature collective à deux.
Nouvelles personnes inscrites:
Borcard Frédéric, de et à Vuisternens-devant-Romont, membre du comité, sans signature;
Terreaux Christophe Aimé, de et à Vuisternens-devant-Romont, membre du comité, sans signature;
Beaud Joëlle, de Le Pâquier (FR), à Vuisternens-devant-Romont, secrétaire hors comité, signature collective à deux, avec le président ou le vice-président;
Menoud Sarah, de Sâles, à Vuisternens-devant-Romont, caissière, hors comité, signature collective à deux, avec le président ou le vice-président.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.