Indirizzo
c/o Denis Michaud
Chemin des Rigoles 7
1350 Orbe
Informazioni su Société Coopérative agricole d'Orbe, CAO
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Société Coopérative agricole d'Orbe, CAO
- Société Coopérative agricole d'Orbe, CAO a Orbe è una Società cooperativa nel ramo «Altro commercio con prodotti diversi». Société Coopérative agricole d'Orbe, CAO è attiva.
- C'é 4 persone nella dirigenza.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 23.09.2022.
- L’Organizzazione è iscritta nel registro di commercio del cantone VD con l’IDI CHE-106.626.115.
Dirigenza (4)
i più recenti membri dell'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
07.06.1960
Forma giuridica
Società cooperativa
Domicilio legale dell'azienda
Orbe
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.0.173.734-2
IDI/IVA
CHE-106.626.115
Ramo economico
Altro commercio con prodotti diversi
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Le développement de la situation économique de ses membres, en particulier par l'intermédiaire de la fourniture aux agriculteurs et à d'autres secteurs, de moyens de production et de prestations de service, l'achat, la mise en valeur, et l'entretien des moyens de productions qui lui sont confiés (pour but complet cf. statuts).
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Coopérative agricole d'Orbe C.A.O.
- Coopérative agricole d'Orbe CAO
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Société Coopérative agricole d'Orbe, CAO
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005568308, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Société Coopérative agricole d'Orbe, CAO, à Orbe, CHE-106.626.115 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834).
Nouvelle adresse:
Chemin des Rigoles 7, c/o Denis Michaud, 1350 Orbe. Magnin Robert et Nicole Bertrand ne sont plus administrateurs;
leur signature est radiée. Michaud Denis, de Ferreyres, à Orbe, président avec signature collective à deux, et Potterat Denis, de Orny, à Orbe, secrétaire avec signature collective à deux, sont membres du conseil d'administration.
Numero di pubblicazione: 5885634, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Société Coopérative agricole d'Orbe, CAO, à Orbe, CH-550-0173734-2 (FOSC du 26.08.2008, p. 16/4625104).
Nouvelle adresse:
rue de la Tournelle 22, c/o Robert Magnin, 1350 Orbe. Statuts modifiés le 31 août 2010. Selon déclaration du conseil d'administration du 10 juin 2010, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte. Vallotton Henri, dont la signature est radiée, Michaud Denis, inscrit sans signature, ne sont plus administrateurs. Nicole Bertrand est nommé secrétaire avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: 4625104, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Coopérative agricole d'Orbe C.A.O., à Orbe, CH-550-0173734-2 (FOSC du 23.04.2001, p. 2987). Statuts modifiés le 26 avril 2007.
Nouvelle raison de commerce:
Société Coopérative agricole d'Orbe, CAO.
Nouveau but:
le développement de la situation économique de ses membres, en particulier par l'intermédiaire de la fourniture aux agriculteurs et à d'autres secteurs, de moyens de production et de prestations de service, l'achat, la mise en valeur, et l'entretien des moyens de productions qui lui sont confiés (pour but complet cf. statuts). Supression de la responsabilité personnelle et solidaires des associés et des versements supplémentaires. Brechbühl Walter et Grivat Roland, inscrits sans signature, ne sont plus administrateurs.
Nouveaux administrateurs sans signature:
Brechbühl Fabrice, de Trubschachen, à Orbe, et Michaud Denis, de Ferreyres, à Orbe. Signature individuelle est conférée à Chollet Claude, d'Ogens, aux Clées, gérant.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.