Indirizzo
c/o Jeanine Brodard
chemin des Planchettes 31
1733 Treyvaux
Informazioni su Société coopérative agricole de Treyvaux & environs
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Société coopérative agricole de Treyvaux & environs
- Société coopérative agricole de Treyvaux & environs con sede a Treyvaux è una Società cooperativa nel ramo «Associazioni religiose, politiche o secolari». Société coopérative agricole de Treyvaux & environs è attiva.
- C'é 6 persone nella dirigenza.
- Il 15.11.2017 l’iscrizione nel registro di commercio dell’Organizzazione è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’Organizzazione è iscritta nel Registro di commercio FR con l’IDI CHE-102.436.981.
Dirigenza (6)
i più recenti membri dell'amministrazione
Yvan Roulin,
Jeannine Brodard,
Christian Kolly,
André Waeber,
François Guillet
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
12.01.1899
Forma giuridica
Società cooperativa
Domicilio legale dell'azienda
Treyvaux
Ufficio del registro di commercio
FR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-217.0.150.001-8
IDI/IVA
CHE-102.436.981
Ramo economico
Associazioni religiose, politiche o secolari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Achat, vente et échange de terrains et d'immeubles, la construction et la transformation de biens; gestion des divers éléments de sa fortune; défendre et promouvoir, en matière agricole, les intérêts de ses associés; informer et proposer une formation continue à ses membres (cf. statuts pour but complet).
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Syndicat agricole de Treyvaux
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Société coopérative agricole de Treyvaux & environs
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3870765, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Société coopérative agricole de Treyvaux & environs, à Treyvaux, CHE-102.436.981 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225826).
Personne radiée:
Tornare Gérard Auguste, membre du comité, sans signature.
Nouvelle personne inscrite:
Roulin Yvan, de et à Treyvaux, membre du comité, sans signature.
Numero di pubblicazione: 6889584, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Syndicat agricole de Treyvaux, à Treyvaux, CH-217-0150001-8, grouper les agriculteurs de la région de Treyvaux et environs, etc. (FOSC du 06.10.1998, p. 6847).
Nouvelle adresse:
Chemin des Planchettes 31, c/o Jeanine Brodard, 1733 Treyvaux.
Nouvelle raison sociale:
Société coopérative agricole de Treyvaux & environs. Statuts modifiés le 09.04.2009.
Nouveau but:
achat, vente et échange de terrains et d'immeubles, la construction et la transformation de biens;
gestion des divers éléments de sa fortune;
défendre et promouvoir, en matière agricole, les intérêts de ses associés;
informer et proposer une formation continue à ses membres (cf. statuts pour but complet).
Responsabilité personnelle:
selon statuts.
Organe de publication:
Agri journal ou FOSC.
Communication aux membres:
avis adressé à chaque sociétaire ou publication dans l'Agri journal. Brodard Yvan, Kolly Paul et Quartenoud Hélène ne sont plus membres du comité, leur signature est radiée. Bapst Daniel, Bapst Michel et Peiry Frédéric, inscrits sans signature, ne sont plus membres du comité. Waeber André, de Treyvaux et Alterswil, à Treyvaux, est nommé membre du comité président, Kolly Christian, de Le Mouret, à Essert, est nommé membre du comité vice-président, et Brodard Jeanine, de La Roche, à Treyvaux, est nommé membre du comité secrétaire et caissière, tous les trois avec signature collective à deux. Guillet François, de et à Treyvaux, Kolly Gérard, de et à Pont-la-Ville, et Tornare Gérard Auguste, de Charmey, à Treyvaux, sont nommés membres du comité, tous les trois sans signature. Selon déclaration du 08.10.2012, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et renonce à un contrôle restreint.
Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Syndicat agricole de Treyvaux, à Treyvaux, grouper les agriculteurs de la région de Treyvaux et environs, etc. (FOSC du 03.06.1981, no125, p.1789). Gabriel Guillet, Jean-Max Quartenoud, Michel Bourguet, inscrits, ne sont plus adminstrateurs, leur signature est radiée. René Waeber, inscrit, n'est plus gérant, sa signature est radiée. André Wolhauser, inscrit sans signature, n'est plus administrateur. Yvan Brodard, inscrit, est nommé président, Paul Kolly, de et à Essert, est nommé vice-président et Hélène Quartenoud, de et à Treyvaux, est nommée secrétaire-caissière, tous trois avec signature collective à deux. Michel Bapst, de Pont-la-Ville et La Roche, à Pont-la-Ville, Daniel Bapst, de La Roche, à Treyvaux et Frédéric Peiry, de et à Treyvaux, sont nommés administrateur, sans signature.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.