Informazioni su Smiley Jam AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Smiley Jam AG
- Smiley Jam AG con sede a Gstaad è una Società anonima nel ramo «Esercizio di una società partecipate». Smiley Jam AG è attiva.
- La dirigenza dell’azienda Smiley Jam AG fondata il 28.03.2019 è composta da 2 persone.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 20.06.2023.
- L’azienda è iscritta nel Registro di commercio BE con l’IDI CHE-284.130.514.
- Oltre all’azienda Smiley Jam AG sono iscritte 4 altre aziende attive allo stesso indirizzo. Queste includono: E Beteiligungen AG, E Projekte AG, EG Holding AG.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
28.03.2019
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Saanen
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-036.3.077.166-8
IDI/IVA
CHE-284.130.514
Ramo economico
Esercizio di una società partecipate
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf und Verkauf sowie das Führen, Halten und Verwalten von Beteiligungen an Kapitalgesellschaften und Immobilien, und das Erbringen von damit zusammenhängenden oder ähnlichen Dienstleistungen. Sie kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- EE Projekte AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Smiley Jam AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005772612, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Smiley Jam AG, in Saanen, CHE-284.130.514, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2019, Publ. 1004667342).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Egger, Marc Alain, von Pfäfers, in Gstaad (Saanen), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egger, Janine Nicole, von Pfäfers, in Gstaad (Saanen), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Egger, Barbara, von Pfäfers, in Gstaad (Saanen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004667342, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
EE Projekte AG, in Saanen, CHE-284.130.514, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 02.04.2019, Publ. 1004600688).
Statutenänderung:
11.06.2019.
Firma neu:
Smiley Jam AG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Egger, Walter Franz, von Pfäfers, in Gstaad (Saanen), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egger, Marc Alain, von Pfäfers, in Gstaad (Saanen), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Egger, Janine Nicole, von Pfäfers, in Gstaad (Saanen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR01-1004600688, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
EE Projekte AG, in Saanen, CHE-284.130.514, Mettlenstrasse 49, 3780 Gstaad, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
25.03.2019.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf und Verkauf sowie das Führen, Halten und Verwalten von Beteiligungen an Kapitalgesellschaften und Immobilien, und das Erbringen von damit zusammenhängenden oder ähnlichen Dienstleistungen. Sie kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 600'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 600'000.00.
Aktien:
6'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
per Brief, Telefax oder mit elektronischer Post.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 18.03.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Egger, Walter Franz, von Pfäfers, in Gstaad (Saanen), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Egger, Marc Alain, von Pfäfers, in Gstaad (Saanen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.