Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Informazioni su SKYACHT SERVICES AG in Liquidation
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
28.10.2003
Cancellazione dal registro delle imprese
02.03.2012
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Zürich
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.027.147-1
IDI/IVA
CHE-110.276.343
Ramo economico
Associazioni religiose, politiche o secolari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Administration von Vereinen zur Unterstützung und Förderung der Interessen von Yachteigentümern und -besitzern sowie die Erbringung und Vermittlung von Dienstleistungen zu Gunsten von Yachteigentümern. Die Gesellschaft kann Grundstücke sowie Schiffe und Flugzeuge im In- und Ausland erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Goreva AG in Liquidation | Wettswil am Albis | 12.07.2005 | 15.07.2009 | |
Avanta Group AG | Baar | <2004 | 11.07.2005 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- SKYACHT SERVICES LTD in liquidation
- SKYACHT SERVICES SA en liquidation
- SKYACHT SERVICES AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: SKYACHT SERVICES AG in Liquidation
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6576708, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
SKYACHT SERVICES AG in Liquidation, in Zürich, CH-020.3.027.147-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 20.10.2011, S. 0, Publ. 6384226). Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numero di pubblicazione: 6384226, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
SKYACHT SERVICES AG in Liquidation, in Zürich, CH-020.3.027.147-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 16.07.2009, S. 40, Publ. 5142192).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kollmann, Eva, von Rupperswil, in Seengen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 5142192, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
SKYACHT SERVICES AG, in Zürich, CH-020.3.027.147-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 23.06.2006, S. 22, Publ. 3430948).
Statutenänderung:
09.06.2009.
Firma neu:
SKYACHT SERVICES AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(SKYACHT SERVICES SA en liquidation) (SKYACHT SERVICES LTD in liquidation).
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Administration von Vereinen zur Unterstützung und Förderung der Interessen von Yachteigentümern und -besitzern sowie die Erbringung und Vermittlung von Dienstleistungen zu Gunsten von Yachteigentümern. Die Gesellschaft kann Grundstücke sowie Schiffe und Flugzeuge im In- und Ausland erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 09.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 09.06.2009 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Goreva AG, in Wettswil am Albis, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rudin, Peter, von Basel und Arboldswil, in Seengen, Präsident des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kollmann, Eva, von Rupperswil, in Seengen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].