Informazioni su SFM-Cosmos AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu SFM-Cosmos AG
- SFM-Cosmos AG ha sede a Pratteln, è attiva e opera nel ramo «Servizi pubblicità».
- Il dirigenza è composto da ha 4 persone. L’azienda è stata costuita nel 18.04.1972.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 15.01.2024.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’azienda è il seguente: SFM-Cosmos AG.
- Aziende con lo stesso indirizzo: Arena Holding AG, AZI Services AG, DoMo Foundation.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Michael Papritz,
Thomas Hinder,
Daniel Alain Meyer,
Moritz Hans Weber
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
18.04.1972
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Pratteln
Ufficio del registro di commercio
BL
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-280.3.900.496-5
IDI/IVA
CHE-107.869.347
Ramo economico
Servizi pubblicità
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Durchführung von Verkaufspromotionen, Merchandising, Management-Aufträgen und Personalberatung im Verkauf. Die Gesellschaft kann Beratungen in sämtlichen marktorientierten Bereichen anbieten, entsprechende Problemlösungen durchführen, Vertretungen aller Art übernehmen, sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke und andere Vermögenswerte erwerben und veräussern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Streicher & Brotschin Revision AG | Basel | 24.03.2015 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Streicher & Brotschin Unternehmensberatung AG in Liquidation | Scuol | <2004 | 23.03.2015 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- SFM-Cosmos Ltd
- SFM-Cosmos SA
- SFM-Cosmos AG SFM-Cosmos SA (SFM-Cosmos Ltd).
- Sales Force Management AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: SFM-Cosmos AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005934154, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
SFM-Cosmos AG, in Pratteln, CHE-107.869.347, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 01.09.2020, Publ. 1004968887).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Papritz, Michael, von Schwarzenburg, in Gelterkinden, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004968887, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
SFM-Cosmos AG, in Pratteln, CHE-107.869.347, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 30.06.2020, Publ. 1004924112).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Merz, Samuel, von Leimbach (AG), in Zofingen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hinder, Thomas, von Gommiswald, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004924112, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
SFM-Cosmos AG, in Pratteln, CHE-107.869.347, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2019, Publ. 1004650275).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zimmerli, Martin, von Oftringen, in Aesch BL, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Merz, Samuel, von Leimbach (AG), in Zofingen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.