Informazioni su SFC Conseils Sàrl
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu SFC Conseils Sàrl
- SFC Conseils Sàrl a La Rippe è una Società a garanzia limitata nel ramo «Servizi sport». SFC Conseils Sàrl è attiva.
- La dirigenza dell’azienda SFC Conseils Sàrl è composta da 3 persone. L’azienda è stata costuita nel 01.02.2017.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è avvenuta il 12.02.2024. Tutte leiscrizioni nel registro di commercio possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF.
- L'IDI della azienda è CHE-209.306.854.
- Aziende con lo stesso indirizzo: BERCO Sàrl, BST SA, Cober FV Sàrl.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
01.02.2017
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
La Rippe
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.1.171.995-1
IDI/IVA
CHE-209.306.854
Ramo economico
Servizi sport
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
La société a pour but: l'organisation de manifestations et/ou d'évènements sportif, commercial et de marketing; le recouvrement de créances pour le compte de tiers, ainsi que toutes activités s'y rapportant; la fourniture de toute assistance administrative; le courtage immobilier, commercial, de véhicules et d'assurances et conseils; la prestation de services divers dans tous les domaines; la création, la fabrication et la commercialisation de vêtements sur-mesure et accessoires (pour but complet cf. statuts).
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: SFC Conseils Sàrl
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005959017, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
SFC Conseils Sàrl, à La Rippe, CHE-209.306.854 (FOSC du 07.06.2021, p. 0/1005209302). Cortaz Frédéric, qui n'est plus associé et est nommé président, cède ses 20 parts de CHF 1'000 à Cober FV Sàrl (CHE-296.069.057), à La Rippe, nouvelle associée, titulaire de 20 parts de CHF 1'000.
Nouvelle gérante:
Bersier Valérie, de Cugy (FR), à La Rippe, avec signature individuelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005209302, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
SFC Conseils Sàrl, à La Rippe, CHE-209.306.854 (FOSC du 06.02.2017, p. 0/3329413). Bersier Valérie, qui n'est plus associée-gérante et dont la signature est radiée, cède ses 20 parts de CHF 1'000 à Cortaz Frédéric, de Meyrin, à La Rippe, nouvel associé-gérant avec signature individuelle, titulaire de 20 parts de CHF 1'000.
Numero di pubblicazione: 3329413, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
SFC Conseils Sàrl, à La Rippe, chemin de la Douane 1, 1278 La Rippe, CHE-209.306.854. Nouvelle société à responsabilité limitée.
Statuts:
27 janvier 2017.
But:
la société a pour but: l'organisation de manifestations et/ou d'évènements sportif, commercial et de marketing;
le recouvrement de créances pour le compte de tiers, ainsi que toutes activités s'y rapportant;
la fourniture de toute assistance administrative;
le courtage immobilier, commercial, de véhicules et d'assurances et conseils;
la prestation de services divers dans tous les domaines;
la création, la fabrication et la commercialisation de vêtements sur-mesure et accessoires (pour but complet cf. statuts).
Obligation de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Capital social:
CHF 20'000.
Associée-gérante avec signature individuelle:
Bersier Valérie, de Cugy (FR), à La Rippe, avec 20 parts de CHF 1'000.
Organe de publication:
Feuille officielle suisse du commerce.
Communications aux associés:
par écrit ou par courrier électronique. Selon déclaration du 27 janvier 2017, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.