Informazioni su SEG-EL GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu SEG-EL GmbH
- SEG-EL GmbH opera nel settore «Uffici di architettura e ingegneria» ed è attualmente attiva. La sede è a Altendorf.
- La dirigenza è composta di una persona.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 08.04.2021.
- SEG-EL GmbH è iscritta nel cantone SZ con l’IDI CHE-114.645.296.
- Aziende con l’indirizzo uguale a SEG-EL GmbH: ARGYROS HOLDING AG, Belvista Finanz AG, Biontrace AG.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
23.12.2008
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Altendorf
Ufficio del registro di commercio
SZ
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-130.4.014.139-5
IDI/IVA
CHE-114.645.296
Ramo economico
Uffici di architettura e ingegneria
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Beratungsdienstleistungen für natürliche und juristische Personen, insbesondere auf dem Gebiet der Industrietechnik. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: SEG-EL GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005143477, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
SEG-EL GmbH, in Altendorf, CHE-114.645.296, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 203 vom 19.10.2017, Publ. 3819801).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scheidegger, Martin, von Trub, in Bubikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kuhn, Bruno, von Lindau, in Reichenburg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: 3819801, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
SEG-EL GmbH, in Altendorf, CHE-114.645.296, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 222 vom 16.11.2009, Publ. 5344120).
Statutenänderung:
20.09.2017.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Beratungsdienstleistungen für natürliche und juristische Personen, insbesondere auf dem Gebiet der Industrietechnik. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. [Weitere Statutenänderungen nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Segerlund, Jan Kenneth, schwedischer Staatsangehöriger, in Freienbach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Azevedo Gonçalves, Daiane, brasilianische Staatsangehörige, in Lago Norte (BR), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Elestekin, Onur, türkischer Staatsangehöriger, in Ankara (TR), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Elestekin, Umut, türkischer Staatsangehöriger, in Ankara (TR), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scheidegger, Martin, von Trub, in Bubikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Kuhn, Bruno, von Lindau, in Reichenburg, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: 5344120, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
SEG-EL GmbH, bisher in Freienbach, CH-130.4.014.139-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 253 vom 31.12.2008, S. 24, Publ. 4809672).
Statutenänderung:
3.11.2009.
Uebersetzungen der Firma:
[Die Übersetzung der Firma ist aufgehoben worden.].
Sitz neu:
Altendorf.
Domizil neu:
Seestattstrasse 20, 8852 Altendorf.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.