Informazioni su Seeperlen Immobilien AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Seeperlen Immobilien AG
- Seeperlen Immobilien AG ha sede a Pfäffikon SZ ed è attiva. Essa opera nel ramo «Compravendita di immobili propri».
- C'é 2 persone nella dirigenza.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 20.05.2021.
- L’azienda Seeperlen Immobilien AG è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-192.586.293.
- Gebr. Vogt, Haefeli & Schroeder Financial Lines AG, Individuals Move AG hanno lo stesso indirizzo come Seeperlen Immobilien AG.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
10.12.2012
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Freienbach
Ufficio del registro di commercio
SZ
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-170.3.037.432-4
IDI/IVA
CHE-192.586.293
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Kauf, Verkauf, Vermittlung, Vermietung und Verwaltung von Wohnmobilien sowie Erbringung damit zusammenhängender Beratungs- und anderweitiger Dienstleistungen; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Seeperlen Immobilien AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005187013, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Seeperlen Immobilien AG, in Freienbach, CHE-192.586.293, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 12.06.2014, S.0, Publ. 1549639).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Engler, Vivien, von Gais, in Altendorf, Präsidentin, mit Einzelunterschrift;
Frigo, Peter, von Zug, in Steinhausen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Schuler, Salome, von Schwyz, in Feusisberg, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heinen, Peter Rupert Hubertus, deutscher Staatsangehöriger, in Celerina/Schlarigna, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Heinen, Chiara, deutsche Staatsangehörige, in Celerina/Schlarigna, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 1549639, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Seeperlen Immobilien AG, in Freienbach, CHE-192.586.293, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 21.01.2013, Publ. 7024988).
Domizil neu:
Rebstockstrasse 4, 8808 Pfäffikon SZ.
Numero di pubblicazione: 7024988, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Seeperlen Immobilien AG, bisher in Zug, CH-170.3.037.432-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 13.12.2012, S. 0, Publ. 6974694).
Gründungsstatuten:
06.12.2012.
Statutenänderung:
14.01.2013.
Sitz neu:
Freienbach.
Domizil neu:
Seestrasse 67, 8806 Bäch SZ.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Engler, Vivien, von Gais, in Altendorf, Präsidentin, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schuler, Salome, von Schwyz, in Feusisberg, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.