Indirizzo
c/o Dipti Abhilasha
Seeblick 15
8805 Richterswil
Informazioni su Science for Business GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Science for Business GmbH
- Science for Business GmbH ha sede a Richterswil, è attiva e opera nel ramo «Servizi per consulenza manageriale».
- Il dirigenza è composto da ha una persona. L’azienda è stata costuita nel 10.06.2008.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 07.01.2016.
- L’azienda Science for Business GmbH è iscritta con l’IDI CHE-114.343.783.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
10.06.2008
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Richterswil
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.4.037.967-4
IDI/IVA
CHE-114.343.783
Ramo economico
Servizi per consulenza manageriale
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt Nutzung von wissenschaftlichen Ergebnissen für geschäftliche Zwecke. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Science for Business GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2581385, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Science for Business GmbH, in Zürich, CHE-114.343.783, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 201 vom 16.10.2015, Publ. 2430919).
Statutenänderung:
22.12.2015.
Sitz neu:
Richterswil.
Domizil neu:
c/o Dipti Abhilasha, Seeblick 15, 8805 Richterswil.
Weitere Adresse:
Robert Stoyan, Rue Louis-de-Montfalcon 6, 1227 Carouge GE.
Numero di pubblicazione: 2430919, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Science for Business GmbH, in Zürich, CHE-114.343.783, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 114 vom 16.06.2008, S. 22, Publ. 4523218).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schauer, Prof. Helmut, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 200.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stoyan, Robert, deutscher Staatsangehöriger, in Carouge (GE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 200.00 [bisher: in Zürich und mit 90 Stammanteilen zu je CHF 200.00].
Numero di pubblicazione: 4523218, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Science for Business GmbH, in Zürich, CH-020.4.037.967-4, c/o Educational Engineering Lab Universität Zürich, Andreasstrasse 15, Büro 2.28, 8050 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
29.05.2008.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt Nutzung von wissenschaftlichen Ergebnissen für geschäftliche Zwecke. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung der Gründer vom 29.05.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Stoyan, Robert, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 90 Stammanteilen zu je CHF 200.00;
Schauer, Prof. Helmut, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 200.00.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.