Indirizzo
c/o Monica Cecchin
Böcklinstrasse 17
3006 Bern
Informazioni su Schweizerischer Verband für Reflexzonentherapie, SVRT
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Schweizerischer Verband für Reflexzonentherapie, SVRT
- Schweizerischer Verband für Reflexzonentherapie, SVRT da Bern opera nel ramo «Associazioni e federazioni» ed è attiva.
- Schweizerischer Verband für Reflexzonentherapie, SVRT ha 4 persone nella dirigenza.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 13.08.2024. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’Organizzazione Schweizerischer Verband für Reflexzonentherapie, SVRT è iscritta con l’IDI CHE-103.804.811.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del comitato
Sandra Schneeberger,
Barbara Meier,
Linda Roser,
Corinne Monique Droux
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
19.09.1994
Forma giuridica
Associazione
Domicilio legale dell'azienda
Bern
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-035.6.001.433-3
IDI/IVA
CHE-103.804.811
Ramo economico
Associazioni e federazioni
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Zweck des Vereins ist die Förderung, Weiterentwicklung und Verbreitung der Reflexzonentherapie auf einem verantwortungsvollen und kompetenten Niveau der therapeutischen und präventiven Gesundheitsförderung zum Wohle des Menschen.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Schweizerischer Verband für Fussreflexzonen-Massage, SVFM, für integrative Reflexzonentherapie am Fuss
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Schweizerischer Verband für Reflexzonentherapie, SVRT
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006105305, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Schweizerischer Verband für Reflexzonentherapie, SVRT, in Bern, CHE-103.804.811, Verein (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2024, Publ. 1005959539).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Loosli, Daniela, von Sumiswald, in Tremona (Mendrisio), Co-Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005959539, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Schweizerischer Verband für Reflexzonentherapie, SVRT, in Bern, CHE-103.804.811, Verein (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2022, Publ. 1005504966).
Weitere Adressen:
[gestrichen: c/o Rosy Janisch, Hörnlistrasse 14, 9500 Wil SG]. c/o Tamara Wetli, Lachenstrasse 4, 3207 Golaten.
Numero di pubblicazione: HR02-1005504966, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Schweizerischer Verband für Reflexzonentherapie, SVRT, in Bern, CHE-103.804.811, Verein (SHAB Nr. 171 vom 03.09.2021, Publ. 1005283562).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Glükler, Barbara, von Eschenbach (SG), in Zürich, Co-Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Drosg, Madeleine, von Winterthur, in Seuzach, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Droux, Corinne, von Vuisternens-devant-Romont, in Romanens (Sâles), Co-Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Co-Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Loosli, Daniela, von Sumiswald, in Tremona (Mendrisio), Co-Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schneeberger, Sandra, von Koppigen, in Willadingen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.