Indirizzo
c/o Benediktiner Kloster Disentis
Via Claustra 1
7180 Disentis/Mustér
Informazioni su Schweizer Bildungsglobus AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Schweizer Bildungsglobus AG
- Schweizer Bildungsglobus AG da Disentis/Mustér opera nel ramo «Associazioni religiose, politiche o secolari» ed è attiva.
- C'é 5 persone nella dirigenza.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 27.01.2023. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’azienda è iscritta nel registro di commercio del cantone GR con l’IDI CHE-219.746.858.
Dirigenza (5)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Thomas Michael Etter,
Christian Thomas Tobler,
Dietrich Anton Monn,
Zen-Jiang Wang
i più recenti aventi diritto di firma
Thomas Michael Etter,
Christian Thomas Tobler,
Dietrich Anton Monn,
Ursin Defuns,
Zen-Jiang Wang
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
17.03.2016
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Disentis/Mustér
Ufficio del registro di commercio
GR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-350.3.012.405-8
IDI/IVA
CHE-219.746.858
Ramo economico
Associazioni religiose, politiche o secolari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt, mit ihren Aktivitäten die multikulturelle Bildungs- und Kultursensibilisierungsarbeit insbesondere durch Schüler- und Lehreraustausche zu unterstützen und entsprechende Dienstleistungen für Endkunden, Bildungsdienstleister und Intermediäre zu erbringen; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Revibünden GmbH | Chur | 27.01.2023 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Durschei Fiduziaria SA | Disentis/Mustér | 22.03.2016 | 26.01.2023 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Swiss education globe Ltd
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Schweizer Bildungsglobus AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005663531, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Schweizer Bildungsglobus AG, in Disentis/Mustér, CHE-219.746.858, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 09.06.2020, Publ. 1004906255).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Durschei Fiduziaria SA (CHE-112.470.784), in Disentis/Mustér, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Revibünden GmbH (CHE-114.320.279), in Chur, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1004906255, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Schweizer Bildungsglobus AG, in Disentis/Mustér, CHE-219.746.858, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 2 vom 06.01.2020, Publ. 1004797354).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Etter, Thomas, von Menzingen, in Disentis/Mustér, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004797354, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Schweizer Bildungsglobus AG, in Disentis/Mustér, CHE-219.746.858, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 23.04.2019, Publ. 1004614989).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tobler, Christian Thomas, genannt Pater Paul, von Eggersriet, in Disentis/Mustér, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.