Informazioni su Schreinerei Bartlome AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Schreinerei Bartlome AG
- Schreinerei Bartlome AG è attualmente attiva e opera nel settore «Fabbricazione e lavorazione di prodotti di legno». La sede si trova a Dübendorf.
- La dirigenza è composta di 3 persone.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è avvenuta il 15.08.2017. Tutte leiscrizioni nel registro di commercio possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF.
- L’azienda Schreinerei Bartlome AG è iscritta con l’IDI CHE-112.314.084.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
13.04.2005
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Dübendorf
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.028.642-7
IDI/IVA
CHE-112.314.084
Ramo economico
Fabbricazione e lavorazione di prodotti di legno
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Betrieb einer Bau- und Möbelschreinerei. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Sie kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, solche erwerben, neu errichten oder sich mit solchen zusammenschliessen. Sie kann Liegenschaften kaufen, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Eugster Treuhand AG | Dübendorf | 19.04.2005 | 24.06.2009 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Schreinerei Bartlome AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3698153, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Schreinerei Bartlome AG, in Dübendorf, CHE-112.314.084, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 17.12.2014, Publ. 1885655).
Domizil neu:
Im Hofacher 1, 8600 Dübendorf.
Numero di pubblicazione: 1885655, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Schreinerei Bartlome AG, in Dübendorf, CHE-112.314.084, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 12.03.2014, Publ. 1392393).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bartlome, Oliver, von Münchenbuchsee, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bartlome, Roger, von Münchenbuchsee, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1392393, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Schreinerei Bartlome AG, in Dübendorf, CHE-112.314.084, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 25.06.2009, S. 46, Publ. 5089980).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bartlome, Johann, von Münchenbuchsee, in Dübendorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Bartlome, Adrian, von Münchenbuchsee, in Dübendorf, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.