Indirizzo
Industrie Grossholz
8253 Diessenhofen
Informazioni su SCHÖTTLI Personalvorsorgestiftung
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu SCHÖTTLI Personalvorsorgestiftung
- SCHÖTTLI Personalvorsorgestiftung ha sede a Diessenhofen ed è attiva. Essa opera nel ramo «Esercizio di una casse pensioni».
- SCHÖTTLI Personalvorsorgestiftung ha 7 persone nella dirigenza.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’Organizzazione è stata cambiata da ultimo il 27.05.2024. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- L’Organizzazione è iscritta nel Registro di commercio TG con l’IDI CHE-109.784.070.
Dirigenza (7)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Mélanie Stucki,
Adolf Keller-Peter,
Gregor Kurt Itel,
Günther Andreas Schwarz,
Roman Senn
i più recenti aventi diritto di firma
Mélanie Stucki,
Adolf Keller-Peter,
Gregor Kurt Itel,
Günther Andreas Schwarz,
Roman Senn
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
01.08.1964
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Diessenhofen
Ufficio del registro di commercio
TG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-440.7.004.531-2
IDI/IVA
CHE-109.784.070
Ramo economico
Esercizio di una casse pensioni
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Beruflich Vorsorge im Rahmen des BVG und seiner Ausführungsbestimmungen für die Arbeitnehmer der Firma und mit dieser wirtschaftlich oder finanziell eng verbundener Unternehmungen, sowie für deren Angehörige und Hinterlassenen gegen die wirtschaftlichen Folgen von Alter, Invalidität und Tod.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Mäder + Baumgartner Treuhand AG | Neuhausen am Rheinfall | 20.06.2006 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Personalvorsorgestiftung der Schöttli AG
- Personalvorsorge der Schöttli AG Formenbau
- Personalvorsorge der Schöttli AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: SCHÖTTLI Personalvorsorgestiftung
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006040560, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
SCHÖTTLI Personalvorsorgestiftung, in Diessenhofen, CHE-109.784.070, Stiftung (SHAB Nr. 252 vom 28.12.2022, Publ. 1005640664).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bischof, Martin Rudolf Friedrich, von Nesslau, in Gossau SG, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stucki, Mélanie, von Münsingen, in Oberstammheim (Stammheim), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mäder + Baumgartner Treuhand AG (CHE-103.815.364), in Neuhausen am Rheinfall, Revisionsstelle [bisher: Mäder + Baumgartner Treuhand AG].
Numero di pubblicazione: HR02-1005640664, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
SCHÖTTLI Personalvorsorgestiftung, in Diessenhofen, CHE-109.784.070, Stiftung (SHAB Nr. 35 vom 19.02.2021, Publ. 1005105807). [Teils-Aktualisierung der Funktionsbezeichnung.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stiller, Joachim, deutscher Staatsangehöriger, in Steckborn, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Adolf, von Basadingen-Schlattingen, in Schlattingen (Basadingen-Schlattingen), Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Senn, Roman, von Diessenhofen, in Diessenhofen, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bischof, Martin Rudolf Friedrich, von Nesslau, in Gossau SG, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Itel, Gregor Kurt, von Basadingen-Schlattingen, in Diessenhofen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ronsse, Dimitri Aimé L., belgischer Staatsangehöriger, in Schaffhausen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schwarz, Günther Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Gailingen (DE), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Stockach (DE)].
Numero di pubblicazione: HR02-1005105807, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
SCHÖTTLI Personalvorsorgestiftung, in Diessenhofen, CHE-109.784.070, Stiftung (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2018, Publ. 1004513106).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Strassner, Johannes Ekkehard, deutscher Staatsangehöriger, in Eschenz, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stiller, Joachim, deutscher Staatsangehöriger, in Steckborn, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Keller, Adolf, von Basadingen-Schlattingen, in Schlattingen (Basadingen-Schlattingen), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.