Informazioni su Schneebeli AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Schneebeli AG
- Schneebeli AG opera nel settore «Fabbricazione e lavorazione di prodotti di legno» ed è attualmente attiva. La sede è a Ottenbach.
- La dirigenza dell’azienda Schneebeli AG fondata il 11.10.1966 è composta da 8 persone.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 09.02.2023.
- L'IDI della azienda è CHE-101.406.173.
Dirigenza (8)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Heinz Appert,
Martin Scheuble,
Urs Wyss,
Andreas Clericus,
Cornelia Beck Schneebeli
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
11.10.1966
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Ottenbach
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.923.422-9
IDI/IVA
CHE-101.406.173
Ramo economico
Fabbricazione e lavorazione di prodotti di legno
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Betrieb einer Schreinerei und Möbelfabrikation; kann Liegenschaften kaufen und verkaufen sowie vermieten sowie sich an anderen Unternehmungen beteiligen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Balmer-Etienne AG | Luzern | 09.02.2023 |
Collegio dei revisori precedente (4)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
REVICONTA GmbH | Rothenburg | 24.08.2020 | 08.02.2023 | |
1A Beratung & Revision GmbH | Hünenberg | 18.06.2013 | 23.08.2020 | |
Ustavag Treuhand AG | Affoltern am Albis | 25.01.2005 | 17.06.2013 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Schneebeli AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005673744, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Schneebeli AG, in Ottenbach, CHE-101.406.173, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2022, Publ. 1005631421).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
REVICONTA GmbH (CHE-423.205.408), in Baar, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Balmer-Etienne AG (CHE-107.252.508), in Luzern, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005631421, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Schneebeli AG, in Ottenbach, CHE-101.406.173, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2020, Publ. 1004963055).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneebeli, René, von Ottenbach, in Ottenbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Appert, Heinz, von Turbenthal, in Bonstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Scheuble, Martin, von Winterthur, in Niederrohrdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Wyss, Urs, von Triengen, in Hohenrain, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1004963055, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Schneebeli AG, in Ottenbach, CHE-101.406.173, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2020, Publ. 1004824736).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
1A Beratung & Revision GmbH (CHE-115.472.265), in Hünenberg, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
REVICONTA GmbH (CHE-423.205.408), in Baar, Revisionsstelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.