Succursale (1)
Informazioni su Schmid + Partner Architekten AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Schmid + Partner Architekten AG
- Schmid + Partner Architekten AG è attualmente attiva e opera nel settore «Uffici di architettura e ingegneria». La sede si trova a Bern.
- Schmid + Partner Architekten AG ha 3 persone nella dirigenza.
- Il 01.12.2023 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio BE è il seguente: CHE-105.862.794.
- Allo stesso indirizzo come Schmid + Partner Architekten AG sono iscritte 11 altre aziende attive. Queste includono: B&P Burkhard & Partner Treuhand GmbH, Bernacasa AG, Bramtec AG.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
06.11.1978
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Bern
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-035.3.001.218-9
IDI/IVA
CHE-105.862.794
Ramo economico
Uffici di architettura e ingegneria
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Ausführung von Architekturarbeiten aller Art; Ankauf und Verkauf von Immobilien sowie Überbauung von Grundstücken auf eigene oder fremde Rechnung; Verwaltung von Immobilien bzw. Immobilientreuhand im allgemeinen usw.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Kummer Treuhand AG | Langenthal | 01.12.2023 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
B&P Burkhard & Partner Treuhand GmbH | Bern | 16.07.2010 | 30.11.2023 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Schmid + Partner Architekten AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005898551, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Schmid + Partner Architekten AG, in Bern, CHE-105.862.794, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 254 vom 30.12.2022, Publ. 1005642427).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
B&P Burkhard & Partner Treuhand GmbH (CHE-112.434.067), in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ingold, Martin, von Inkwil, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Fuhrer, Jürg René, von Trubschachen, in Murten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lutz, Elisabeth, von Basel, in Jegenstorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Kummer Treuhand AG (CHE-107.149.885), in Langenthal, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005642427, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Schmid + Partner Architekten AG, in Bern, CHE-105.862.794, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2014, S.0, Publ. 1631147).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ingold, Martin, von Inkwil, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Lutz, Elisabeth, von Basel, in Jegenstorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 1631147, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Schmid + Partner Architekten AG, in Bern, CHE-105.862.794, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 16.07.2010, S. 6, Publ. 5731234).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Roggo, Charles, von Düdingen und Freiburg, in Courtaman (Courtepin), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ingold, Martin, von Inkwil, in Bern, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
B&P Burkhard & Partner Treuhand GmbH (CHE-112.434.067), in Bern, Revisionsstelle [bisher: B&P Burkhard & Partner Treuhand GmbH (CH-035.4.035.260-7)].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.