Indirizzo
Bahngässli 12
3172 Niederwangen b. Bern
Informazioni su Schär + Trojahn AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Schär + Trojahn AG
- Schär + Trojahn AG opera nel settore «Lavorazione di pietre naturali» ed è attualmente attiva. La sede è a Niederwangen b. Bern.
- L’azienda è stata costituita nel 14.06.2012.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è avvenuta il 13.06.2024. Tutte leiscrizioni nel registro di commercio possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio BE è il seguente: CHE-178.843.284.
- Aziende con l’indirizzo uguale a Schär + Trojahn AG: RT Holding AG, RT Immobilien AG, Silex AG.
Dirigenza (6)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Beat Christian Zaugg,
Marc Daniel Hagmann,
Manuel Stephan Trojahn
Amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Antony Minger,
Salvatore Sergi,
Patrick Galli,
Beat Christian Zaugg,
Marc Daniel Hagmann
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
14.06.2012
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Köniz
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-036.3.054.183-4
IDI/IVA
CHE-178.843.284
Ramo economico
Lavorazione di pietre naturali
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Fabrikation von und den Handel mit Erzeugnissen aus Naturstein sowie Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
ATIBA Revision GmbH | Ittigen | 18.10.2018 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Hagmann Treuhand AG | Bern | 19.06.2012 | 17.10.2018 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Schär + Trojahn Betriebs AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Schär + Trojahn AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006055778, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Schär + Trojahn AG, in Köniz, CHE-178.843.284, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 14.11.2022, Publ. 1005603174).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Palombo, Antonello, von Ostermundigen, in Ostermundigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005603174, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Schär + Trojahn AG, in Köniz, CHE-178.843.284, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2021, Publ. 1005294371).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Minger, Antony, von Fraubrunnen, in Münsingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sergi, Salvatore, italienischer Staatsangehöriger, in Worblaufen (Ittigen), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005294371, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Schär + Trojahn AG, in Köniz, CHE-178.843.284, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 29.09.2020, Publ. 1004987902).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Palombo, Antonello, von Ostermundigen, in Ostermundigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.