Informazioni su SC Zermatt Management GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu SC Zermatt Management GmbH
- SC Zermatt Management GmbH ha sede a Zermatt, è attiva e opera nel ramo «Altri servizi intrattenimento e relax».
- Il dirigenza è composto da ha 3 persone. L’azienda è stata costuita nel 23.06.2016.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 11.11.2020.
- L'IDI della azienda è CHE-337.232.121.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
23.06.2016
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Zermatt
Ufficio del registro di commercio
VS
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-600.4.016.574-8
IDI/IVA
CHE-337.232.121
Ramo economico
Altri servizi intrattenimento e relax
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Planung, Organisation, Koordination Management und Durchführung von Outdoor Aktivitäten aller Art. Kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten, Grundeigentum erwerben, belasten veräussern und verwalten.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: SC Zermatt Management GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005020567, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
SC Zermatt Management GmbH, in Zermatt, CHE-337.232.121, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 161 vom 22.08.2018, Publ. 4428707).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stucky, Richard, von Bettmeralp, in Zermatt, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, ;
Zurniwen, Johann Patrick, von Zermatt, in Zermatt, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lehner, Elmar Franz, von Kippel, in Zermatt, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 4428707, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
SC Zermatt Management GmbH, in Zermatt, CHE-337.232.121, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2016, Publ. 2917563).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Summermatter, Oliver, von Törbel, in Zermatt, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zurniwen, Johann Patrick, von Zermatt, in Zermatt, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2917563, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
SC Zermatt Management GmbH, in Zermatt, CHE-337.232.121, Oberhäusern 52, 3920 Zermatt, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
23.06.2016.
Zweck:
Planung, Organisation, Koordination Management und Durchführung von Outdoor Aktivitäten aller Art. Kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten, Grundeigentum erwerben, belasten veräussern und verwalten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 23.06.2016 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Verein Ski Club Zermatt, in Zermatt, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Franzen, Demian Bevan Paul, von Brig-Glis, in Zermatt, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Summermatter, Oliver, von Törbel, in Zermatt, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stucky, Richard, von Bettmeralp, in Zermatt, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.