Indirizzo
c/o Svetlana Sarzano
Chemin de Jouxtens 13
1020 Renens VD
Informazioni su SARMA AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu SARMA AG
- SARMA AG a Renens VD è una Società anonima nel ramo «Altro commercio con prodotti diversi». SARMA AG è attiva.
- L’azienda è stata costituita nel 27.08.2018.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 24.11.2023.
- L’IDI segnalata è CHE-371.047.347.
- Creative View SA, Sarko services SA, YANCO Sàrl hanno lo stesso indirizzo come SARMA AG.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
27.08.2018
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Renens (VD)
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-170.3.042.752-1
IDI/IVA
CHE-371.047.347
Ramo economico
Altro commercio con prodotti diversi
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
La société a pour but la distribution, l'expédition, le transport, le courtage et le commerce de matières premières (pour but complet cf. statuts).
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: SARMA AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005893669, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
SARMA AG, à Renens (VD), CHE-371.047.347 (FOSC du 21.10.2020, p. 0/1005005096). Zavarskiy Alexey n'est plus administrateur;
sa signature est radiée. Tarazanov Oleksiy, d'Ukraine, à Istanbul (Turquie), est membre président du conseil d'administration avec signature individuelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005004763, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
SARMA AG, in Zug, CHE-371.047.347, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2018, Publ. 4443335). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Renens (VD) im Handelsregister des Kantons Waadt eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.
Numero di pubblicazione: HR02-1005005096, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
SARMA AG, précédemment à Zug, CHE-371.047.347 (FOSC du 30.08.2018, p. 0/4443335). Statuts modifiés le 17 septembre 2020. Siège transféré à Renens (VD).
Nouvelle adresse:
Chemin de Jouxtens 13, c/o Svetlana Sarzano, 1020 Renens VD.
But:
la société a pour but la distribution, l'expédition, le transport, le courtage et le commerce de matières premières (pour but complet cf. statuts). Les 100'000 actions nominatives de CHF 1, formant la totalité du capital-actions et libérées à concurrence de CHF 50'000, sont désormais restreintes quant à la transmissibilité selon statuts.
Organe de publication:
Feuille officielle suisse du commerce.
Nouvelles communications aux actionnaires:
par courriel ou par écrit. Elia Andrea n'est plus administratrice;
sa signature est radiée.
Nouveaux administrateurs avec signature individuelle:
Zavarskiy Alexey, de Russie, à Rostov-sur-le-Don (Russie), président, et Sarzano Svetlana, de Genève, à Renens (VD). Selon déclaration du 14 août 2018, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.