Indirizzo
c/o Greffe municipal de la Commune de Yens
rue de la Poste 2
1169 Yens
Informazioni su SAGEP Société Anonyme de Gestion des Eaux du Pénezy
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu SAGEP Société Anonyme de Gestion des Eaux du Pénezy
- SAGEP Société Anonyme de Gestion des Eaux du Pénezy da Yens opera nel ramo «Fornitura di acqua e smaltimento di acque residue» ed è attiva.
- La dirigenza dell’azienda SAGEP Société Anonyme de Gestion des Eaux du Pénezy è composta da 5 persone.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata cambiata da ultimo il 11.03.2022. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- L’azienda SAGEP Société Anonyme de Gestion des Eaux du Pénezy è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-115.856.743.
Dirigenza (5)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Jonathan Lüthi,
Oscar Michel Cherbuin,
Marc Genton,
Christophe Ormond,
Kurt Bühler
i più recenti aventi diritto di firma
Jonathan Lüthi,
Oscar Michel Cherbuin,
Marc Genton,
Christophe Ormond,
Kurt Bühler
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
20.07.2010
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Yens
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.1.072.057-1
IDI/IVA
CHE-115.856.743
Ramo economico
Fornitura di acqua e smaltimento di acque residue
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
La mise sur pied d'une plateforme de fourniture d'eau potable, aux fins d'assurer les besoins en eau des Communes et Associations de Communes partenaires (pour but complet cf. statuts).
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
CoFiRev, bureau fiduciaire sàrl | Bière | 11.03.2022 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
GRF Société Fiduciaire S.A. | Morges | 27.07.2010 | 10.03.2022 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: SAGEP Société Anonyme de Gestion des Eaux du Pénezy
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005425568, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
SAGEP Société Anonyme de Gestion des Eaux du Pénezy, à Yens, CHE-115.856.743 (FOSC du 19.12.2016, p. 0/3231309). Aigroz Pierre-Alain et Schmid Laurent ne sont plus administrateurs;
leur signature est radiée. Lüthi Jonathan est nommé vice-président. Cherbuin Oscar, de Corcelles-près-Payerne, à Echichens, secrétaire, avec signature collective à deux, et Genton Marc, de Saint-Saphorin (Lavaux), à Lully (VD), avec signature collective à deux sont membres du conseil d'administration. GRF Société Fiduciaire S.A. (CH-550-0141961-0) n'est plus organe de révision.
Nouvel organe de révision:
CoFiRev, bureau fiduciaire sàrl (CHE-107.638.813), à Bière.
Numero di pubblicazione: 3231309, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
SAGEP Société Anonyme de Gestion des Eaux du Pénezy, à Yens, CHE-115.856.743 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834). Bourdon Jean-Pierre et Petit Gérald ne sont plus administrateurs;
leur signature est radiée. Ormond Christophe est nommé président et continue à signer collectivement à deux.
Nouveaux administrateurs avec signature collective à deux:
Bühler Kurt, de Graben, à Yens, et Schmid Laurent, de Niedermuhlern, à Villars-sous-Yens.
Numero di pubblicazione: 6721038, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
SAGEP Société Anonyme de Gestion des Eaux du Pénezy, à Yens, CH-550-1072057-1, la mise sur pied d'une plateforme de fourniture d'eau potable (FOSC du 21.05.2012, p. 0/6686002). Statuts modifiés le 6 juin 2012 sur des points non soumis à publication.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.