Informazioni su RUVOR MANAGEMENT AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu RUVOR MANAGEMENT AG
- RUVOR MANAGEMENT AG ha sede a St. Gallen ed è attiva. Essa opera nel ramo «Servizi di sorveglianza e sicurezza».
- RUVOR MANAGEMENT AG è stata costituita nel 29.06.1998.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 02.07.2024. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’azienda è iscritta nel registro di commercio del cantone SG con l’IDI CHE-102.747.398.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
29.06.1998
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
St. Gallen
Ufficio del registro di commercio
SG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-310.4.000.733-4
IDI/IVA
CHE-102.747.398
Ramo economico
Servizi di sorveglianza e sicurezza
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Sicherheitsberatungen aller Art, inkl. 24-Stunden Telefonservice, 24-Stunden Alarmempfangszentrale, Verkauf von Sicherheitsprodukten sowie Planung und Durchführung von Weiterbildungsveranstaltungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern, sich bei anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Kummer Treuhand AG | Langenthal | 22.03.2019 |
Collegio dei revisori precedente (3)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
TWP Wirtschaftsprüfungs AG | Sulgen | 23.09.2015 | 21.03.2019 | |
Revisal AG Gossau | Gossau (SG) | 05.12.2007 | 22.09.2015 | |
Stefan Kölliker Treuhand und Unternehmensberatung | Wil (SG) | 26.10.2007 | 04.12.2007 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- RUVOR MANAGEMENT GmbH
- Parfümerie Mösli GmbH
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: RUVOR MANAGEMENT AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006073128, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
RUVOR MANAGEMENT AG, in St. Gallen, CHE-102.747.398, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2023, Publ. 1005653022).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rudolf von Rohr, Kuno, von Egerkingen, in Niederwil SG (Oberbüren), Mitglied des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Schläfli, Jan, von Burgdorf, in Wilen b. Wil (Wilen (TG)), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien mit dem Vorsitzenden der Geschäftsleitung.
Numero di pubblicazione: HR02-1005653022, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
RUVOR MANAGEMENT AG, in St. Gallen, CHE-102.747.398, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 22.03.2019, Publ. 1004594068).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thomann, Eugen Oskar, von Affeltrangen, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rudolf von Rohr, Kuno, von Egerkingen, in Niederwil SG (Oberbüren), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1004594068, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
RUVOR MANAGEMENT AG, in St. Gallen, CHE-102.747.398, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 06.04.2018, S.0, Publ. 4155211).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
TWP Wirtschaftsprüfungs AG (CHE-103.607.937), in Sulgen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kummer Treuhand AG (CHE-107.149.885), in Langenthal, Revisionsstelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.