Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Informazioni su Run4Life GmbH in Liquidation
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
14.07.2006
Cancellazione dal registro delle imprese
25.02.2013
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Zürich
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.4.033.661-7
IDI/IVA
CHE-113.024.269
Ramo economico
Fornitura di altri servizi all’azienda
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Unterstützung von Spenden- und Sponsoringaktivitäten im Gesundheitsbereich. Dies kann durch Events aller Art sowie durch Web-Portale und andere Werbemassnahmen erreicht werden. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
ATF Treuhand, Anton T. Funk Dipl. Wirtschaftsprüfer | Baar | 13.09.2011 | 24.02.2013 | |
Zensor Revisions AG | Zug | 13.11.2009 | 12.09.2011 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Run4Life GmbH
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Run4Life GmbH in Liquidation
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 7077574, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Run4Life GmbH in Liquidation, in Zürich, CH-020.4.033.661-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 51 vom 13.03.2012, Publ. 6591648). Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird mit Bestätigung des zugelassenen Revisionsexperten vom 05.09.2012 vor Ablauf des Sperrjahres gelöscht.
Numero di pubblicazione: 6591648, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Run4Life GmbH, in Zürich, CH-020.4.033.661-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2011, S. 0, Publ. 6332988).
Firma neu:
Run4Life GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 23.02.2012 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erat, Pablo, von Unteriberg, in Thalwil, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 4'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Bernardini, Diego, von Zürich, in Zürich, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 6332988, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Run4Life GmbH, in Zürich, CH-020.4.033.661-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 221 vom 13.11.2009, S. 25, Publ. 5342362).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zensor Revisions AG (CH-170.3.012.710-2), in Zug, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
ATF Treuhand, Anton T. Funk Dipl. Wirtschaftsprüfer (CH-170.1.003.914-9), in Baar, Revisionsstelle.