Informazioni su Ruba Thermoplast AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Ruba Thermoplast AG
- Ruba Thermoplast AG è attualmente attiva e opera nel settore «Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche». La sede si trova a Zuzgen.
- L’azienda è stata costituita nel 24.03.1958 e ha 4 persone nella dirigenza.
- L’azienda ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 21.04.2020. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- L’azienda Ruba Thermoplast AG è iscritta con l’IDI CHE-107.101.140.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Sarah Rieder,
Jost Baumgartner,
Thomas Hümbelin,
Stefan Baumgartner
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
24.03.1958
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Zuzgen
Ufficio del registro di commercio
AG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-400.3.923.047-3
IDI/IVA
CHE-107.101.140
Ramo economico
Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Fabrikation von und Handel mit Kunststoffteilen aller Art; die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie Liegenschaften kaufen, verkaufen oder sich an solchen beteiligen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
thv AG | Rheinfelden | 05.01.2000 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Ruba Thermoplast AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004874535, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Ruba Thermoplast AG, in Zuzgen, CHE-107.101.140, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 27.10.2010, S.2, Publ. 5869412).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lützelschwab-Baumgartner, Katharina, von Zürich und Magden, in Wallbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rieder, Sarah, von Rothenfluh, in Rheinfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 5869412, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Ruba Thermoplast AG, in Zuzgen, CH-400.3.923.047-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 16.06.2008, S. 2, Publ. 4523808).
Domizil neu:
Bummerten 25, 4315 Zuzgen [behördliche Umadressierung].
Numero di pubblicazione: 4523808, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Ruba Thermoplast AG, in Zuzgen, CH-400.3.923.047-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 17.11.2005, S. 2, Publ. 3108792).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumgartner, Rolf, von Zürich, in San Pedro Sula (GT), Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumgartner, Jost, von Zürich, in Rheinfelden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Lützelschwab-Baumgartner, Katharina, von Zürich und Magden, in Wallbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumgartner, Stefan, von Zürich, in Rheinfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Möhlin, Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.