Indirizzo
c/o Fiduciaria Lago Sagl
Via al Lido 2
6826 Riva San Vitale
Informazioni su Royal Assurance Service SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Royal Assurance Service SA
- Royal Assurance Service SA opera nel settore «Compravendita di immobili propri» ed è attualmente attiva. La sede è a Riva San Vitale.
- Royal Assurance Service SA ha una persona nella dirigenza.
- L’azienda ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 30.09.2022. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-461.452.540.
- All’indirizzo uguale sono iscritte 27 altre aziende attive. Queste includono: AC Yachting Services Sagl, ANAX SA, BLUE PRINCE SWISS SA.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
14.06.2012
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Riva San Vitale
Ufficio del registro di commercio
TI
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-501.3.016.720-2
IDI/IVA
CHE-461.452.540
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo
L'attività commerciale in genere, la consulenza, l'assistenza aziendale, l'espletamento di mandati amministrativi. La gestione, il commercio e lo sviluppo di diritti di proprietà intellettuale. L'acquisto, la vendita e la locazione di beni mobili ed immobili, in Svizzera ed all'estero. La società può, infine, svolgere ogni attività e operazione direttamente o indirettamente connessa con lo scopo sociale, partecipare ad altre società ed imprese e costituire filiali e succursali.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Amsiko SA | Lugano | 08.11.2016 | 18.04.2018 | |
Amifiduciaria SA | Lugano | 30.07.2012 | 26.11.2015 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- BELLAVISTALPINA SA
- MeineSonne SA
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Royal Assurance Service SA
Numero di pubblicazione: HR02-1005573052, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
Royal Assurance Service SA, in Riva San Vitale, CHE-461.452.540, società anonima (Nr. FUSC 27 del 08.02.2022, Pubbl. 1005400348).
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Sioli, Stefano, cittadino italiano, in Lugano, membro, con firma collettiva a due.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Garbin, Stefania, cittadina italiana, in Lugano, amministratrice unica, con firma individuale [finora: presidente, con firma collettiva a due].
Numero di pubblicazione: HR02-1005400348, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
Royal Assurance Service SA, in Riva San Vitale, CHE-461.452.540, società anonima (Nr. FUSC 92 del 14.05.2021, Pubbl. 1005181644).
Nuove persone iscritte o modifiche:
Garbin, Stefania, cittadina italiana, in Lugano, presidente, con firma collettiva a due;
Sioli, Stefano, cittadino italiano, in Lugano, membro, con firma collettiva a due [finora: amministratore unico, con firma individuale].
Numero di pubblicazione: HR02-1005181644, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
Royal Assurance Service SA, in Lugano, CHE-461.452.540, società anonima (Nr. FUSC 75 del 19.04.2018, Pubbl. 4182367).
Statuti modificati:
28.04.2021.
Nuova sede:
Riva San Vitale.
Nuovo recapito:
c/o Fiduciaria Lago Sagl, Via al Lido 2, 6826 Riva San Vitale.
Nuovo scopo:
L'attività commerciale in genere, la consulenza, l'assistenza aziendale, l'espletamento di mandati amministrativi. La gestione, il commercio e lo sviluppo di diritti di proprietà intellettuale. L'acquisto, la vendita e la locazione di beni mobili ed immobili, in Svizzera ed all'estero. La società può, infine, svolgere ogni attività e operazione direttamente o indirettamente connessa con lo scopo sociale, partecipare ad altre società ed imprese e costituire filiali e succursali.
Nuove azioni:
100 azioni nominative da CHF 1'000.00 [finora: 100 azioni al portatore da CHF 1'000.00].
Nuove comunicazioni:
Le comunicazioni della società agli azionisti avvengono su FUSC.
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Schneebeli, Rafael, da Hinwil, in Lugaggia (Capriasca), amministratore unico, con firma individuale.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Sioli, Stefano Carlo Giacomo Ernesto, cittadino italiano, in Lugano, amministratore unico, con firma individuale.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.