Indirizzo
Via ai Boschi 6
6855 Stabio
Informazioni su Ronda Time Center SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Ronda Time Center SA
- Ronda Time Center SA con sede a Stabio è una Società anonima nel ramo «Fabbricazione di strumenti di misurazione e controllo». Ronda Time Center SA è attiva.
- Il dirigenza è composto da ha 3 persone. L’azienda è stata costuita nel 09.11.1992.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 06.09.2023.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’azienda è il seguente: Ronda Time Center SA.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
09.11.1992
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Stabio
Ufficio del registro di commercio
TI
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-280.3.917.657-0
IDI/IVA
CHE-102.072.910
Ramo economico
Fabbricazione di strumenti di misurazione e controllo
Scopo
Fabrikation, Montage und Handel von und mit Uhren sowie alle verwandten Dienstleistungen wie Verwaltung, Beratung, Beschaffung und Logistik.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Lamone | 07.09.2022 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Fideconsul Società di Revisione SA | Chiasso | 03.06.2010 | 06.09.2022 | |
Fiduciaria Mega SA | Chiasso | <2004 | 02.06.2010 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- MS-Tech AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Ronda Time Center SA
Numero di pubblicazione: HR02-1005832207, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
Rettifica dell'iscrizione del registro giornaliero no. 11'179 del 29.08.2023, pubblicata nel FUSC no. 169 del 01.09.2023. Ronda Time Center SA, in Stabio, CHE-102.072.910, società anonima (Nr. FUSC 169 del 01.09.2023, Pubbl. 1005829169).
Nuove persone iscritte o modifiche:
Detjens, Thomas Andreas, da Basel, in Davesco-Soragno (Lugano), membro, con firma collettiva a due [no: in Seeberg].
Numero di pubblicazione: HR02-1005829169, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
Ronda Time Center SA, in Stabio, CHE-102.072.910, società anonima (Nr. FUSC 173 del 07.09.2022, Pubbl. 1005556913).
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Rudin, Felix, da Basel e Reigoldswil, in Melano, membro, con firma collettiva a due.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Detjens, Thomas Andreas, da Basel, in Seeberg, membro, con firma collettiva a due.
Numero di pubblicazione: HR02-1005556913, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
Ronda Time Center SA, in Stabio, CHE-102.072.910, società anonima (Nr. FUSC 18 del 28.01.2019, Pubbl. 1004552476).
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Mosset, Erich, da Val-de-Ruz, in Liestal, membro, con firma collettiva a due;
Schirmer, Pascal Alain, da Schänis, in Rheinfelden, membro, con firma collettiva a due;
Fideconsul Società di Revisione SA (CH-524.3.002.253-6), in Chiasso, ufficio di revisione.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Schirmer, Fabien, da Schänis, in Lausen, presidente, con firma collettiva a due [finora: in Rheinfelden];
Fässler, Nicole, da Appenzell, in Kaiseraugst, membro, con firma collettiva a due;
BDO SA (CHE-132.773.704), in Lamone, ufficio di revisione.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.