Informazioni su Romanens Management SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Romanens Management SA
- Romanens Management SA con sede a Coppet è attiva. Romanens Management SA è attiva nel ramo «Compravendita di immobili propri».
- L’azienda è stata costituita nel 20.12.1972 e ha 3 persone nella dirigenza.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 16.12.2021.
- L’azienda Romanens Management SA è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-106.973.692.
- 2 altre aziende attive sono iscritte all’indirizzo uguale. Queste includono: Romanens Création SA, Romanens SA.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
20.12.1972
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Coppet
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.0.106.821-6
IDI/IVA
CHE-106.973.692
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
La société a pour but: toutes activités dans le domaine du management d'entreprises commerciales ou industrielles; la fourniture de tous conseil et assistance en matière de développement de projets immobiliers; l'achat, la vente, la mise en valeur de biens immobiliers et l'étude et la réalisation de mandats en entreprise totale et générale. Elle pourra s'intéresser à toutes affaires mobilières, immobilières, commerciales ou industrielles se rapportant directement ou indirectement à son but principal. La société peut en tout temps consentir ou garantir des prêts ou des avances aux actionnaires.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire Sofiger SA | Gland | 22.11.1994 | 15.12.2021 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Entreprise de maçonnerie Romanens SA
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Romanens Management SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005359397, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Romanens Management SA, à Coppet, CHE-106.973.692 (FOSC du 23.04.2021, p. 0/1005158607). Selon déclaration du 09.12.2021, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte. Fiduciaire Sofiger S.A. n'est plus organe de révision. Romanens Line n'est plus administratrice;
sa signature est radiée.
Numero di pubblicazione: HR02-1005158607, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Romanens Management SA, à Coppet, CHE-106.973.692 (FOSC du 04.10.2016, p. 0/3087915). Statuts modifiés le 08.04.2021.
Nouveau but:
la société a pour but: toutes activités dans le domaine du management d'entreprises commerciales ou industrielles;
la fourniture de tous conseil et assistance en matière de développement de projets immobiliers;
l'achat, la vente, la mise en valeur de biens immobiliers et l'étude et la réalisation de mandats en entreprise totale et générale. Elle pourra s'intéresser à toutes affaires mobilières, immobilières, commerciales ou industrielles se rapportant directement ou indirectement à son but principal. La société peut en tout temps consentir ou garantir des prêts ou des avances aux actionnaires. Les 100 actions au porteur de CHF 1'000 sont converties en 100 actions nominatives de CHF 1'000.
Communications aux actionnaires:
par écrit ou par courrier électronique. Romanens Benjamin, de Sorens, à Tannay, est membre du conseil d'administration avec signature individuelle.
Numero di pubblicazione: 3087915, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Romanens Management SA, à Coppet, CHE-106.973.692 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834). Romanens Pierre-André est nommé président et continue à signer individuellement.
Nouveaux administrateurs avec signature individuelle:
Romanens Line et Romanens Loïc, tous deux de Sorens, à Coppet.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.