Informazioni su Rolsa Storen GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Rolsa Storen GmbH
- Rolsa Storen GmbH è una Società a garanzia limitata con sede a Birrhard. Rolsa Storen GmbH appartiene al settore «Altra attività edilizia» ed è attualmente attiva.
- Rolsa Storen GmbH ha 2 persone nella dirigenza.
- L’azienda ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 03.03.2021, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L'IDI della azienda è CHE-298.591.175.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
21.02.2012
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Birrhard
Ufficio del registro di commercio
AG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-400.4.035.148-3
IDI/IVA
CHE-298.591.175
Ramo economico
Altra attività edilizia
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Lieferung, Montage, Handel, Service und Beratung im Bereich von Sonnen- und Wetterschutzsystemen jeder Art; die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Rolsa Storen GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005114452, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Rolsa Storen GmbH, in Birrhard, CHE-298.591.175, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 39 vom 24.02.2012, S.0, Publ. 6567296).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Saladin, Roland, von Duggingen, in Birrhard, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Saladin-Friedli, Silvia, von Duggingen, in Birrhard, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Saladin, Fabian, von Duggingen, in Hausen (AG), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Saladin, Sandra, von Duggingen, in Brunegg, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: 6567296, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Rolsa Storen GmbH, in Birrhard, CH-400.4.035.148-3, Dorfstrasse 7, 5244 Birrhard, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
15.02.2012.
Zweck:
Lieferung, Montage, Handel, Service und Beratung im Bereich von Sonnen- und Wetterschutzsystemen jeder Art;
die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Das Stammkapital ist bei der Gründung vollständig liberiert worden.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung von Roland Saladin, in Birrhard, das Geschäft des nicht im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens Roland Saladin Storenbau, in Birrhard, gemäss Vertrag vom 15.02.2012 und Übernahmebilanz per 31.12.2011 mit Aktiven von CHF 309'453.13 und Passiven von CHF 89'375.25, wofür 200 Stammanteile zu CHF 100.00 ausgegeben und CHF 200'077.88 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 15.02.2012 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Saladin, Roland, von Duggingen, in Birrhard, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Saladin-Friedli, Silvia, von Duggingen, in Birrhard, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.