Indirizzo
Chemin de la Veyre-d'en-Haut A 11
1806 St-Légier-La Chiésaz
Succursale (1)
Informazioni su Roger Seematter S.A.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Roger Seematter S.A.
- Roger Seematter S.A. ha sede a St-Légier-La Chiésaz ed è attiva. Essa opera nel ramo «Commercio di beni di consumo».
- Il dirigenza è composto da ha 5 persone. L’azienda è stata costuita nel 14.06.1973.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 22.04.2022.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio VD è il seguente: CHE-106.851.698.
Dirigenza (5)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Christophe Jan,
Vincent Lamy,
Marc Seematter,
Olivier Grujard,
Esther Bollhalder Badoux
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
14.06.1973
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Blonay - Saint-Légier
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.0.121.326-0
IDI/IVA
CHE-106.851.698
Ramo economico
Commercio di beni di consumo
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
La société a pour but le commerce et toutes autres activités dans le domaine du lavage industriel pour la vaisselle, de l'hygiène hospitalière et système pour collecter les déchets organiques de restauration (pour but complet cf. statuts).
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire Dufaux & Mury SA | La Tour-de-Peilz | 16.12.2021 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Office de contrôle et d'expertise SA | Lausanne | 25.07.1994 | 15.12.2021 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Roger Seematter SA
- Seematter Roger SA
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Roger Seematter S.A.
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005456835, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Roger Seematter S.A., à Saint-Légier-La Chiésaz, CHE-106.851.698 (FOSC du 16.12.2021, p. 0/1005359396). Siège devenu Blonay - Saint-Légier.
Numero di pubblicazione: HR02-1005359396, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Roger Seematter S.A., à Saint-Légier-La Chiésaz, CHE-106.851.698 (FOSC du 18.11.2021, p. 0/1005337260). Office de contrôle et d'expertise SA n'est plus organe de révision.
Nouvel organe de révision:
Fiduciaire Dufaux & Mury S.A. (CHE-106.869.847), à La Tour-de-Peilz.
Numero di pubblicazione: HR02-1005337260, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Roger Seematter S.A., à Saint-Légier-La Chiésaz, CHE-106.851.698 (FOSC du 16.07.2019, p. 0/1004677222). La signature de Meuwly Jean-Claude, qui n'est plus directeur général, est radiée. Grujard Olivier est maintenant à Attalens et Bollhalder Badoux Esther à Semsales.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.