Informazioni su Roger Maeder SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Roger Maeder SA
- Roger Maeder SA opera nel settore «Officina del fabbro, fucina e bottega» ed è attualmente attiva. La sede è a Court.
- La dirigenza dell’azienda Roger Maeder SA fondata il 10.04.1978 è composta da 3 persone.
- L’azienda ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 18.03.2022, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’azienda è iscritta nel registro di commercio del cantone BE con l’IDI CHE-107.921.901.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
10.04.1978
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Court
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-073.3.001.525-2
IDI/IVA
CHE-107.921.901
Ramo economico
Officina del fabbro, fucina e bottega
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Exploitation d'un atelier de décolletage.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire Soresa SA | Biel/Bienne | 11.08.2014 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
FHS Fidufisc SA | Biel/Bienne | <2004 | 10.08.2014 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Maeder Roger SA
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Roger Maeder SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005430144, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Roger Maeder S.A., à Court, CHE-107.921.901, société anonyme (No. FOSC 17 du 26.01.2021, Publ. 1005083178).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Barbezat, Pascal, de Val-de-Travers, à Biel/Bienne, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Mathez, Thierry, de Tramelan, à Sonceboz-Sombeval, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Gyger, Simon, de Eriz, à Le Fuet (Saicourt), président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux];
Gyger, Matthieu, de Eriz, à Corcelles BE, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: HR02-1005083178, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Roger Maeder S.A., à Court, CHE-107.921.901, société anonyme (No. FOSC 41 du 28.02.2020, Publ. 1004841060).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Konrad, Claude, de Dürrenroth, à Evilard, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Barbezat, Pascal, de Val-de-Travers, à Biel/Bienne, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux].
Numero di pubblicazione: HR02-1004841060, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Roger Maeder S.A., à Court, CHE-107.921.901, société anonyme (No. FOSC 246 du 19.12.2017, Publ. 3940459).
Inscription ou modification de personne(s):
Konrad, Claude, de Dürrenroth, à Evilard, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: président, avec signature individuelle];
Barbezat, Pascal, de Val-de-Travers, à Biel/Bienne, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Gyger, Simon, de Eriz, à Le Fuet (Saicourt), membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur, avec signature collective à deux];
Mathez, Thierry, de Tramelan, à Sonceboz-Sombeval, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.