Informazioni su Rizzolli AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Rizzolli AG
- Rizzolli AG ha sede a Weinfelden ed è attiva. Essa opera nel ramo «Compravendita di immobili propri».
- La dirigenza dell’azienda Rizzolli AG è composta da 2 persone. L’azienda è stata costuita nel 25.03.1996.
- L’azienda ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 21.11.2019. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- L’IDI segnalata è CHE-101.743.736.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
25.03.1996
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Weinfelden
Ufficio del registro di commercio
TG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-440.3.008.952-6
IDI/IVA
CHE-101.743.736
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, den Verkauf und das Halten von Liegenschaften sowie die Erbringung von Beratungs- und Unterstützungsdienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (3)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
TWS Confides AG | Tägerwilen | 08.03.2010 | 20.11.2019 | |
Gisler & Partner Wirtschaftsberatung Inh. Martin Gisler | Kreuzlingen | 15.02.2005 | 07.03.2010 | |
Ernst & Young AG | Kreuzlingen | <2004 | 14.02.2005 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Rizzolli AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004765171, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Rizzolli AG, in Weinfelden, CHE-101.743.736, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 05.04.2017, Publ. 3447505).
Statutenänderung:
18.11.2019.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, den Verkauf und das Halten von Liegenschaften sowie die Erbringung von Beratungs- und Unterstützungsdienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 22.03.1996 ist aufgehoben worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung die nicht im Handelsregister eingetragene Einzelfirma Florin Rizzolli, Ingenieur- und Vermessungsbüro, in Weinfelden, gemäss Sacheinlagevertrag vom 22.03.1996 und Übernahmebilanz per 01.10.1995 mit Aktiven von CHF 1'269'096.36 und Passiven von CHF 788'052.30 zum Preise von CHF 481'044.06, wofür 400 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 81'044.06, als Forderung gutgeschrieben werden.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 18.11.2019 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rizzolli, Elisabeth, von Winterthur, in Weinfelden, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Rizzolli, Florin, von Winterthur, in Weinfelden, Mitglied, mit Einzelprokura;
TWS Confides AG, in Tägerwilen (CH-440.3.018.421-3), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rizzolli, Markus, von Winterthur, in Weinfelden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Rizzolli, Markus Peter, Präsident, mit Einzelunterschrift];
Rizzolli, Christa, von Aadorf, in Weinfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3447505, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Rizzolli AG, in Weinfelden, CHE-101.743.736, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 08.03.2010, Publ. 5529200).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kunz, Wilfried, von Kradolf-Schönenberg, in Berg TG, mit Kollektivprokura zu zweien;
Meier, Hans, von Kemmental, in Weinfelden, mit Kollektivprokura zu zweien;
Todorovic, Mark, deutscher Staatsangehöriger, in Konstanz (DE), mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5529200, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Rizzolli AG, in Weinfelden, CH-440.3.008.952-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 22.10.2009, S. 17, Publ. 5306780).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gisler & Partner Wirtschaftsberater-Wirtschaftsprüfer, in Bottighofen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
TWS Confides AG, in Tägerwilen (CH-440.3.018.421-3), Revisionsstelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.