Informazioni su Resilux Schweiz AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Resilux Schweiz AG
- Resilux Schweiz AG da Bilten opera nel ramo «Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche» ed è attiva.
- La dirigenza dell’azienda Resilux Schweiz AG è composta da 8 persone. L’azienda è stata costuita nel 08.06.1989.
- L’azienda ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 17.11.2023. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’azienda è il seguente: Resilux Schweiz AG.
- 2 marchi o applicazioni per marchi dell'azienda Resilux Schweiz AG sono registrati all'IPI.
Dirigenza (8)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Remo Stäbler,
Manuel Peter,
Roland Ivo Rinderer,
Petra Petrovic,
Jana Walker
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
08.06.1989
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Glarus Nord
Ufficio del registro di commercio
GL
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.908.693-2
IDI/IVA
CHE-106.048.980
Ramo economico
Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Herstellung und Vertrieb von Kunststoffprodukten, insbesondere in den Bereichen der Spritzgiesstechnologie und der Blastechnik, sowie Handel mit Rohstoffen und Kunststoffprodukten aller Art sowie mit Formen und anderen Peripheriegeräten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Liegenschaften erwerben und alle Geschäfte tätigen, die zur Erreichung oder Förderung des Gesellschaftszweckes geeignet erscheinen. Die Tätigkeit erstreckt sich auf das In- und Ausland, insbesondere jedoch auf die Schweiz.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Ernst & Young AG | Zürich | 05.07.2013 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Ferax Treuhand AG | Zürich | <2004 | 04.07.2013 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Femit Plastic AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Marchi
Marchio | Data di registrazione | Stato | Numero |
---|---|---|---|
27.02.1997 | cancellata | 05355/1995 | |
- | cancellata | 51169/2007 |
Ultimi comunicati FUSC: Resilux Schweiz AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005887519, Ufficio del registro di commercio Glarona
Resilux Schweiz AG, in Glarus Nord, CHE-106.048.980, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 28.12.2021, Publ. 1005369649).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lehmann, Daniel Martin, von Luzern, in Rüti ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jenni, Tania Eve, von Iffwil, in Bollingen (Rapperswil-Jona), mit Kollektivprokura zu zweien;
Sommer, Daniel, von Sumiswald, in Bonaduz, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Peter, Manuel, von Neftenbach, in Hinwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Rinderer, Roland Ivo, von Glarus Süd, in Ennenda (Glarus), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Stäbler, Remo, von Oberbüren, in Jona (Rapperswil-Jona), mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005369649, Ufficio del registro di commercio Glarona
Resilux Schweiz AG, in Glarus Nord, CHE-106.048.980, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 07.04.2021, Publ. 1005142172).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zgraggen, Daniel, von Silenen und Zürich, in Schwändi (Glarus Süd), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kundert, Jürg, von Glarus Süd, in Ennenda (Glarus), mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Peter, Manuel, von Neftenbach, in Hinwil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Petrovic, Petra, von Zollikon, in Lachen SZ (Lachen), mit Kollektivprokura zu zweien;
Sommer, Daniel, von Sumiswald, in Bonaduz, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005142172, Ufficio del registro di commercio Glarona
Resilux Schweiz AG, in Glarus Nord, CHE-106.048.980, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2019, Publ. 1004667521).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walker, Jana, von Riederalp, in Lachen SZ (Lachen), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.