Indirizzo
Rue Henriette-et-Jeanne-RATH 10
1204 Genève
Informazioni su Resense Spa SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Resense Spa SA
- Resense Spa SA è una Società anonima con sede a Genève. Resense Spa SA appartiene al settore «Servizi per consulenza manageriale» ed è attualmente attiva.
- L’azienda è stata costituita nel 20.04.2009 e ha 5 persone nella dirigenza.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 25.06.2024.
- L’IDI segnalata è CHE-114.825.533.
- 5 altre aziende attive sono iscritte all’indirizzo uguale. Queste includono: BE Health Management Company SA, Hospitality Investment Group SA, Kempinski Hotels SA.
Dirigenza (5)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Christophe Marcel Piffaretti,
Charles Stuart Dickie,
Emma Darby,
Xavier Destribats,
Emma-Jane Darby
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
20.04.2009
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Genève
Ufficio del registro di commercio
GE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-660.0.959.009-1
IDI/IVA
CHE-114.825.533
Ramo economico
Servizi per consulenza manageriale
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Développement, conception, direction et fonctionnement de spa, d'établissement de bien-être et d'autres équipements ainsi que tous conseils, formation et autres services en rapport avec ce qui précède (cf. statuts pour but complet).
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
PKF Fiduciaire SA | Genève | 22.03.2018 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Deloitte SA | Genève | 21.10.2011 | 21.03.2018 | |
BDO SA | Vernier | 24.04.2009 | 20.10.2011 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Resense Spa LTD
- Resense Spa AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Resense Spa SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006067002, Ufficio del registro di commercio Ginevra, (660)
Resense Spa SA, à Genève, CHE-114.825.533 (FOSC du 01.02.2024, p. 0/1005950594). Schröder Bernold n'est plus administrateur;
ses pouvoirs sont radiés. Dickie Charles Stuart jusqu'ici administrateur vice-président directeur général adjoint est désormais administrateur président directeur général. Piffaretti Christophe jusqu'ici directeur avec une signature collective à deux, avec un directeur général, directeur général adjoint ou un adm. délégué est désormais administrateur vice-président directeur général adjoint avec une signature individuelle. Signature individuelle a été conférée à Darby Emma, de Grande-Bretagne, à Nyon, directrice. Signature collective à deux a été conférée à Destribats Xavier, de France, à Genève, directeur.
Numero di pubblicazione: HR02-1005950594, Ufficio del registro di commercio Ginevra, (660)
Resense Spa SA, à Genève, CHE-114.825.533 (FOSC du 11.10.2022, p. 0/1005580970). Geretto Isidoro n'est plus administrateur, ni directeur général adjoint;
ses pouvoirs sont radiés. Dickie Charles Stuart, de Grande-Bretagne, à Dubai, EAU, est membre vice-président du conseil d'administration et directeur général adjoint avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: HR02-1005580970, Ufficio del registro di commercio Ginevra, (660)
Resense Spa SA, à Genève, CHE-114.825.533 (FOSC du 08.04.2022, p. 0/1005447180). Suite à l'arrêté du conseil d'Etat du 9 mars 2022.
l'adresse devient:
Rue Henriette-et-Jeanne-RATH 10, 1204 Genève.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.