Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Sede principale
Altre succursale (12)
Informazioni su Renovit AG, Zweigniederlassung St. Gallen
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
23.05.2002
Cancellazione dal registro delle imprese
15.02.2016
Forma giuridica
Succursale con sede principale nella Svizzera
Domicilio legale dell'azienda
St. Gallen
Ufficio del registro di commercio
SG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-320.9.051.594-0
IDI/IVA
CHE-438.793.747
Ramo economico
Pulizia di edifici
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Erbringung von Dienstleistungen aller Art, insbesondere auf dem Gebiet der Brand- und Wasserschadensanierung. Im Weitern ist die Gesellschaft als Generalunternehmung in Konstruktionssachen, der Maurerei, der Malerei, des Metallbaus, von Renovationen, von Inneneinrichtungen und Raumausstattungen tätig; kann Beteiligungen und Liegenschaften verwalten sowie Schutzrechte verwerten.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Renovit SA, Succursale St. Gallen
- Renovit AG, Zweigniederlassung Mels
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Renovit AG, Zweigniederlassung St. Gallen
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2667057, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Renovit AG, Zweigniederlassung St. Gallen, in St. Gallen, CHE-438.793.747, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 250 vom 23.12.2011, Publ. 6475094).
mit Hauptsitz in:
Gisikon. Infolge Aufhebung dieser Zweigniederlassung wird der auf sie bezügliche Eintrag im Handelsregister gelöscht.
Numero di pubblicazione: 6475094, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Renovit AG, Zweigniederlassung St. Gallen, in St. Gallen, CH-320.9.051.594-0, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 95 vom 19.05.2010, S. 14, Publ. 5638372).
mit Hauptsitz in:
Wallisellen.
Hauptsitz neu:
Gisikon [bisher: Hauptsitz: Wallisellen].
Numero di pubblicazione: 5638372, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Renovit AG, Zweigniederlassung St. Gallen, in St. Gallen, CH-320.9.051.594-0, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2005, S. 10, Publ. 3014956).
mit Hauptsitz in:
Wallisellen.
Neue Identifikationsnummer Hauptsitz:
CH-660.0.133.980-8.
Registrierung Hauptsitz neu:
[Gestrichene Handelsregisterangabe des Hauptsitzes aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Zweck Hauptsitz neu:
[Gestrichene Zweckangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Angaben zur Zweigniederlassung neu:
[Gestrichene Personenangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Roth, Daniel, von Sempach, in Sempach Station (Neuenkirch), mit Kollektivprokura zu zweien;
Bartl, Markus, von Solothurn, in Savigny, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Locher, Guido, von Sargans, in Maienfeld, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Krebs, Jürg, von Kirchdorf BE, in Schenkon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Ryffel, Bruno, von Zürich, in Schwyz, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Buholzer, Franz, von Adligenswil und Malters, in Adligenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Voser, Anton, von Neuenhof, in Ebikon, mit Kollektivprokura zu zweien.