Informazioni su Renold Immo AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Renold Immo AG
- Renold Immo AG ha sede a Muhen, è attiva e opera nel ramo «Compravendita di immobili propri».
- La dirigenza dell’azienda Renold Immo AG è composta da 2 persone.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 13.08.2024. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L'IDI della azienda è CHE-485.215.918.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
27.05.2013
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Muhen
Ufficio del registro di commercio
AG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-400.4.036.834-8
IDI/IVA
CHE-485.215.918
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt das Halten und Verwaltung von und den Handel mit Liegenschaften sowie die Vermietung von Inventar aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Patzwaldt Metallbau AG
- Patzwaldt Metallbau GmbH
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Renold Immo AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006105630, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Patzwaldt Metallbau AG, in Oberentfelden, CHE-485.215.918, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2022, Publ. 1005537769).
Statutenänderung:
18.07.2024.
Firma neu:
Renold Immo AG.
Sitz neu:
Muhen.
Domizil neu:
Spätrain 1, 5037 Muhen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Halten und Verwaltung von und den Handel mit Liegenschaften sowie die Vermietung von Inventar aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief oder durch E-Mail an die Adressen der im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wismann, Simon, von Zürich, in Buchs (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Renold, Tina Manuela, von Baden, in Muhen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005386799, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Patzwaldt Metallbau AG, in Oberentfelden, CHE-485.215.918, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 29.04.2019, Publ. 1004619123).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mathys, Adrian, von Kölliken, in Buchs AG, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wismann, Simon, von Zürich, in Buchs (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Muhen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1004619123, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Patzwaldt Metallbau AG, in Rupperswil, CHE-485.215.918, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 19.01.2015, S.0, Publ. 1937397).
Statutenänderung:
12.04.2019.
Sitz neu:
Oberentfelden.
Domizil neu:
Köllikerstrasse 32, 5036 Oberentfelden.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Patzwaldt, Sebastian, deutscher Staatsangehöriger, in Muhen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Rupperswil];
Wismann, Simon, von Zürich, in Muhen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Hunzenschwil].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.