Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Sede principale
Altre succursale (6)
Informazioni su Reinhold Dörfliger AG
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
29.01.2003
Cancellazione dal registro delle imprese
05.11.2015
Forma giuridica
Succursale con sede principale nella Svizzera
Domicilio legale dell'azienda
Rickenbach (SO)
Ufficio del registro di commercio
SO
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-241.9.002.887-4
IDI/IVA
CHE-487.996.787
Ramo economico
Altra attività edilizia
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Betrieb eines Trax- und Baggerunternehmens sowie Ausführung aller Erdbewegungsarbeiten und Transporte. Kann alle Geschäfte tätigen, welche mit dem Zweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen und sich an andern Unternehmungen der gleichen oder ähnlichen Branche beteiligen und die Geschäftsführung derartiger Unternehmungen übernehmen, ferner Grundstücke erwerben, belasten, verwalten und veräussern.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Reinhold Dörfliger AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2464095, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Reinhold Dörfliger AG, in Rickenbach (SO), CHE-487.996.787, schweizerische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 236 vom 04.12.2012, Publ. 6959424). Infolge Aufhebung dieser Zweigniederlassung wird der auf sie bezügliche Eintrag im Handelsregister gelöscht.
Numero di pubblicazione: 6959424, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Reinhold Dörfliger AG, in Rickenbach SO, CH-241.9.002.887-4, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 184 vom 23.09.2008, S. 14, Publ. 4662370).
mit Hauptsitz in:
Egerkingen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wyss, Beat, von Buchholterberg, in Rickenbach SO, Mitglied des Verwaltungsrates und Leiter der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 4662370, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Reinhold Dörfliger AG, in Rickenbach SO, CH-241.9.002.887-4, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2007, S. 16, Publ. 4254168).
mit Hauptsitz in:
Egerkingen.
Identifikationsnummer Hauptsitz:
CH-240.3.000.188-2.
Angaben zur Zweigniederlassung:
[Personalmutation gemäss Art. 110 Abs. 1 lit. e HRegV, da nachgenannte Personen am Hauptsitz eingetragen sind.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dörfliger, Reinhold, von Fulenbach, in Egerkingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bänninger, Roland, von Oberembrach, in Wangen bei Olten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Dörfliger, Reinhold jun., von Fulenbach, in Egerkingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dörfliger, François, von Fulenbach, in Kappel SO, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.