Informazioni su Reinhard Tschanz AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Reinhard Tschanz AG
- Reinhard Tschanz AG a Merligen è una Società anonima nel ramo «Altra attività edilizia». Reinhard Tschanz AG è attiva.
- L’azienda è stata costituita nel 03.01.1968 e ha 2 persone nella dirigenza.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 29.04.2024.
- L’azienda è iscritta nel registro di commercio del cantone BE con l’IDI CHE-107.254.192.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
03.01.1968
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Sigriswil
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-092.3.008.208-7
IDI/IVA
CHE-107.254.192
Ramo economico
Altra attività edilizia
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt das Ausführen von Heizungs- und sanitären Anlagen, den Vertrieb von Flüssiggas sowie die Vornahme von Geschäften jeder Art, die damit im Zusammenhang stehen und im Interesse der Firma liegen. Sie kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Tochtergesellschaften gründen, Filialen und Agenturen errichten und sich mit dem Erwerb, der Verwaltung und Verwertung von Liegenschaften befassen. .
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Niklaus Liechti Treuhand | Frutigen | <2004 | 10.02.2010 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Reinhard Tschanz AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006019924, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Reinhard Tschanz AG, in Sigriswil, CHE-107.254.192, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2019, Publ. 1004755238).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ueltschi, Doris, von Sigriswil, in Reichenbach im Kandertal, Mitglied und Sekretärin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Gunten, Doris].
Numero di pubblicazione: HR02-1004755238, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Reinhard Tschanz AG, in Sigriswil, CHE-107.254.192, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 11.02.2010, S.5, Publ. 5490176).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tschanz, Reinhard, von Sigriswil, in Merligen (Sigriswil), Präsident, mit Einzelunterschrift;
von Gunten-Tschanz, Fabiola, von Sigriswil, in Aeschlen ob Gunten (Sigriswil), Mitglied, Sekretärin, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift;
Tschanz, Rosalie, von Sigriswil, in Merligen (Sigriswil), mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Gunten, Hans, von Sigriswil, in Aeschlen ob Gunten (Sigriswil), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
von Gunten, Doris, von Sigriswil, in Reichenbach im Kandertal, Mitglied und Sekretärin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 5490176, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Reinhard Tschanz AG, in Sigriswil, CH-092.3.008.208-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 3 vom 05.01.2006, S. 3, Publ. 3179900).
Statutenänderung:
12.05.2009.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Ausführen von Heizungs- und sanitären Anlagen, den Vertrieb von Flüssiggas sowie die Vornahme von Geschäften jeder Art, die damit im Zusammenhang stehen und im Interesse der Firma liegen. Sie kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Tochtergesellschaften gründen, Filialen und Agenturen errichten und sich mit dem Erwerb, der Verwaltung und Verwertung von Liegenschaften befassen. .
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 12.05.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Streichung des Textes, da nicht zu Eintragung gehörend.] [gestrichen: Streichung der statutarisch festgesetzten Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder, da nicht zur Eintragung gehörend.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Niklaus Liechti Treuhand, in Frutigen, Revisionsstelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.